Entreprise : CUMA DE SALLEREINE - SIREN 331 563 320
Identité
Dénomination
CUMA DE SALLEREINE
SIREN (siège)
331 563 320
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1985
Début d’activité
03/01/1985
Date de fin de la personne morale
13/03/2084
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Mise à disposition à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations : de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural, d'immeubles, d'ateliers et d'équipements destinés à la remise en état, à l'entretien et à la réparation de matériels, de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
35780 EUR
Adresse du siège
Mairie de Sury Es Bois 18260 SURY ES BOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sury-ès-Bois
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUVOIS GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
SURY ES BOIS
Dénomination
GAEC DE BOIS MERLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sury-ès-Bois
Dénomination
EARL TABORDET ET FILS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Jars
Nom, Prénom(s)
MOURGLIA GUILLAUME
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Jars
Dénomination
EARL NOTRE DAME 80
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Jars
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/1985
Siret
33156332000018
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Modification de la circonscription territoriale : la nouvelle circonscription comprendra les communes du canton de vailly sur sauldre ainsi que les communes de Blancafort oizon ivoy le pré la chapelotte sens beaujeu menetou ratel sury en vaux ste gemme savigny en sancerre et santranges dans le cher ainsi que la commune de autry le chatel dans le loiret
Adresse
Mairie de Sury Es Bois
18260 , SURY ES BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sury-ès-Bois
Observations
Numéro d'observation
5617
Date d'ajout
30/12/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/12/2008 : Partant : TABORDET Gilbert Michel Maurice, Vice-Président Partant : GOURDET Philippe Emile Louis, Trésorier Partant : GOURDET Philippe Emile Louis, Secrétaire Nouveau : GAEC GAEC DE BOIS MERLE représentée par TURPIN Daniel, Vice-Président Nouveau : GAEC GAEC TABORDET représentée par TABORDET DENIS, Secrétaire + Trésorier
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).