Entreprise : EARL DE LA HAUTE BOURGOGNE - SIREN 331 529 594
Identité
Dénomination
EARL DE LA HAUTE BOURGOGNE
SIREN (siège)
331 529 594
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2002
Début d’activité
30/12/1975
Date de fin de la personne morale
16/10/2042
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
exploitation de biens agricoles polyculture bovins viande
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
91469 EUR
Adresse du siège
23 RUE SIMON LAMBACQ 02300 SINCENY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND NICOLAS , JOSEPH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Sinceny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1975
Siret
33152959400011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation de biens agricoles polyculture bovins viande
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
23 RUE SIMON LAMBACQ
02300 , SINCENY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/10/2002
Description
Historique : * Dépot des actes au greffe le 17.10. 2002 Modification du 17.3.2003 * AGE du 10.02.2003 comportant : - démission de Jean et Jacques BERTR AND de leurs fonctions de gérant et nomination de Nicolas BERTRAND en remplacement, - transformation de GAEC en EARL - changement de dénomination soci ale (ancienne dénomination GAEC BERTRAND FRERES * Dépôt des actes au greffe le 17.3.2003 * L'Aisne N ouvelle du 15.02.2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).