Entreprise : EARL DU DOMAINE DE SOUEYRES - SIREN 331 498 220
Identité
Dénomination
EARL DU DOMAINE DE SOUEYRES
Sigle
EARL DU DOMAINE DE SOUEYRES
SIREN (siège)
331 498 220
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1985
Début d’activité
01/01/1985
Date de fin de la personne morale
03/02/2035
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation & gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société ; Cultures générales.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Qualité
Actif agricole
Capital social
68550 EUR
Adresse du siège
SOUEYRES 47250 BOUGLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAYLE JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Bouglon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1985
Siret
33149822000010
Nom commercial
"EARL DU DOMAINE DE SOUEYRES"
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation & gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, créés ou pris à bail par la société ; Cultures générales.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
SOUEYRES
47250 , BOUGLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
06/01/1993
Description
Changement de forme : Transformation de la Scea en earl changement de dénomination : Scea du domaine de Soueyres devient earl du domaine de Soueyres - changement de sigle : Scea du domaine de Soueyres devient earl du domaine de Soueyres - adjonction du nom commercial : Earl du domaine de Soueyres - départ d'un Co-Gerant : mme bayle Danièle, Mr bayle Gerard restant seul gérant le tout à compter du 31/12/92 (sud ouest du 31/12/92)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Siret : 331 498 220 00010 code NAF 014a services aux cultures productives la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 457 000.00 FRF nouveau montant : 69 669.20 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).