Entreprise : SATELLITE 2000 CONSEIL - SIREN 331 479 725
Identité
Dénomination
SATELLITE 2000 CONSEIL
SIREN (siège)
331 479 725
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1997
Date de fin de la personne morale
23/10/2084
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
51 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORIN PHILIPPE , JACQUES , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CROCY JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Nom, Prénom(s)
VILLAUME JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRUERE JEAN-MARC , POL , ANDRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
BUISSON BENEDICTE , MARIE , HELENE
Nom d'usage
BRUERE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/01/1985
Siret
33147972500045
Code APE
921B
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA PUBLICITE SOUS TOUTES SES FORMES, ACHAT, VENTE ET LOCATION D'ESPACES - LA PRODUCTION ET LA REALISATION DE TOUS PRODUITS OU OEUVRES AUDIOVISUELS ET NOTAMMENT CINEMATOGRAPHIQUES - LA CREATION, L'AMENAGEMENT ET LA DECORATION DE STANDS.
Adresse
51 RUE 51 rue d'Anjou
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
33147972500037
Code APE
921B
Adresse
10 QUAI DU 4 SEPTEMBRE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE MONTE CARLO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1281
Date d'ajout
21/01/1998
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE , A PRONONCE, EN DATE DU 13.01.1998 , L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 98J00067 , FIXE PROVISOIREMENT AU 15.07.1996 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ,ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M. ANDRE LE CHEVALLIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M. JEAN MALASSIGNE LIQUIDATEUR ME LAURENCE RIFFIER 8 PLCE GABRIEL PERI 92000 NANTERRE , LESDECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LESDEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC LE LIQUIDATEUR DEVRA DEPOSER LA LISTE DES CREANCES DANS LES 12 MOIS A COMPTER DU TERME DUDELAI DE DECLARATION DES CREANCES
Numéro d'observation
82389
Date d'ajout
24/10/1997
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
16309
Date d'ajout
15/09/1988
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR - ASSEMBLEE DU 29 JUIN 1988 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).