Entreprise : LES VERGERS DES SALADELLES - SIREN 331 467 159
Identité
Dénomination
LES VERGERS DES SALADELLES
SIREN (siège)
331 467 159
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1985
Début d’activité
01/12/1984
Date de fin de la personne morale
17/01/2015
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Achat, vente de tous produits agricoles et toutes opérations s'y rapportant.
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Qualité
Actif agricole
Capital social
8016 EUR
Adresse du siège
MAS ST JOSEPH 30300 BEAUCAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHETTI LAURIANNE , CHRISTINE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
MARCHETTI DAVID , JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
VIDAL NICOLE , MARINETTE
Nom d'usage
MARCHETTI
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Beaucaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1984
Siret
33146715900017
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MAS ST JOSEPH
30300 , BEAUCAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/006331
Date d'ajout
20/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 20/03/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRMJ en la personne de Me ROUSSEL Bernard 850 rue Etienne Lenoir Km Delta 30000 Nîmes. Administrateur judiciaire : Maître FABRE Olivier 7 rue de l'École de Médecine 34000 Montpellier mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/004343
Date d'ajout
20/04/2006
Description
Modification de la forme juridique qui passe de SARL en EARL à compter du 31.03.2006 Augmentation dfu capital social à 8016.00 Eurosà compter du 31.03.2006, Modification des dirigeants de la société à compter du 28.12.2005. Mise à jour des associés de la société suite au décret 2005.77 du 01.02.2005 concernant les sociétés civiles.
Numéro d'observation
5-2751
Date d'ajout
17/03/2005
Description
PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE POUR 30 ANS. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 25.11.04 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 17.03.05 LE REVEIL DU MIDI DU 10.03.05 Date d'effet : 18 janvier 2005
Numéro d'observation
5-304
Date d'ajout
13/01/2004
Description
CHANGEMENT DE GERANT : PARTANT : MR MARCHETTI RAYMOND- NOUVEAU : MME VIDAL EPSE MARCHETTI NICOLE NEE LE 28.01.45 A AVIGNON DEMEURANT 5 CHEMIN DES PINS 30300 BEAUCAIRE SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 20.01.03 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 13.01.04 LE REPUBLICAIN D'UZES DU 09.01.04 Date d'effet : 20 janvier 2003
Numéro d'observation
5640
Date d'ajout
21/06/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL AVEC CONVERTION EN EUROS PORTE A LA SOMME DE :8000 EUROS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 23.4.2001 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 21.6.2001 LE REVEIL DU MIDI DU 8.6.2001 Date d'effet : 23 avril 2001
Numéro d'observation
6491
Date d'ajout
28/08/1996
Description
SUIVANT DELIBERATION D'UNE A.G.E. EN DATE DU 12.07.96, IL RESULTE QUE: LA SOCIETE A ETE TRANSFORMEE EN SARL A COMPTER DU 1.7.96 MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL POUR LA PORTER DU 30 JUIN AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE, A COMPTER DU 12.07.96 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 28.8.96 LE COMMERCIAL DU GARD 6.8.96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).