Entreprise : EARL MARCHAND DENIS - SIREN 331 466 094
Identité
Dénomination
EARL MARCHAND DENIS
SIREN (siège)
331 466 094
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1985
Début d’activité
13/03/1985
Date de fin de la personne morale
03/02/2048
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1986
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
exploitation agricole
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
117504 EUR
Adresse du siège
58 rue de Verdun Monceau le Neuf Faucouzy 02270 MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAND DENIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
ASSIS SUR SERRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/03/1985
Siret
33146609400017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation agricole
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
58 58 rue de Verdun Monceau le Neuf Faucouzy
02270 , MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/02/1985
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : L'AISNE NOUVEL LE DU 29 10 77 DEPOT AU GREFFE DU 28 12 84 INSC. M OD. DU 11 JUILLET 1995 AUX TERMES D'UN ACTE RECU P AR MAITRE DELANNOY, NOTAIRE A SAINS RICHAUMONT, EN DATE DU 22 MAI 1995 IL A ETE PROCEDE A LA TRANSFO RMATION DU GAEC EN EARL DEPOT D'ACTES DU 11 JUILLE T 1995 JOURNAL DE PUBLICITE : LE COURRIER DU 29 JU IN 1995 INSC. MODIF. DU 25 MARS 2003 AUX TERMES DE L'ASSEMBLEE DU 5 FEVRIER 2003, IL A ET DECIDE DE PROROGER LA DUREE DE LA SOCIETE DE 6 ANNEES A COMP TER DU 18 OCTOBRE 2002 PORTANT SA DU REE TOTALE A 31 ANS ; * DEPOT D'ACTES DU 25 MARS 2003 * JOURNAL DE PUBLICITE : PICARDIE LA GAZETTE DU 11 MARS 200 3 INSC. MODIF. DU 9 DECEMBRE 2003 AUX TERMES DE L' ASSEMBLEE DU 31 OCTOBRE 2003, IL A ETE CONSTATE : * LA DEMISSION DE LEURS FONCTIONS DE GERANTS DE ME SSIEURS QUATANENS PIERRE ET QUATANENS MICHEL * LA NOMINATION DE MR MARCHAND DENIS EN QUALITE DE GERA NT ; * L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 7 6 224,51 EUROS A 117 504 EUROS ; * LE CHANGEMENT D E DENOMINATION DE LA SOCIETE QUI ETAIT : "EARL QUA TANENS FRERES" * LA PROROGATION DE DUREE DE LA SOC IETE DE 40 ANS SOIT JUSQU'AU 18 OCTOBRE 2048 ; * D EPOT D'ACTES DU 9 DECEMBRE 2003 * JOURNAL DE PUBLI CITE : PICARDIE LA GAZETTE DU 2 DECEMBRE 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).