Entreprise : SOCIETE GAZ DISTRIBUTION - SIREN 331 458 117
Identité
Dénomination
SOCIETE GAZ DISTRIBUTION
Sigle
SGD
SIREN (siège)
331 458 117
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1985
Début d’activité
04/02/1985
Date de fin de la personne morale
03/02/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ACHAT VENTE DISTRIBUTION DE BOUTEILLE DE GAZ
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Capital social
129888 EUR
Adresse du siège
109 B RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CASERNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AH-FA VALENTIN , GASTON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CHANE-PANE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Artigues-Pres-Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/02/1985
Siret
33145811700024
Nom commercial
SOGADIS
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT VENTE DISTRIBUTION DE BOUTEILLE DE GAZ
Adresse
109 B RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CASERNES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
33145811700032
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT VENTE DE BOUTEILLES DE GAZ
Adresse
21 AV CHARLES ISAUTIER
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/2019
Siret
33145811700057
Code APE
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente de bouteilles de gaz
Adresse
20 RUE JEAN COCTEAU
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/2019
Siret
33145811700040
Code APE
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente de bouteilles de gaz.
Adresse
9 RUE STEVENSON
97420 , LE PORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1985
Siret
33145811700016
Enseigne
SOGADIS
Code APE
515A
Adresse
333 RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
09/01/2007
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) SIS AU 21 AVENUE CHARLES ISAUTIER 97410 SAINT PIERRE AVEC COMME ACTIVITE ACHAT VENTE DE BOUTEILLES DE GAZ Date d'effet : 01/01/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1714
Date d'ajout
27/09/2000
Description
A COMPTER DU 25/06/1999 AUGMENTATION DU CAPITAL POUR LE PORTER DE 100 000 FRS A 521.121,00 frs - MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS
Numéro d'observation
489
Date d'ajout
03/04/1997
Description
TRANSFERT DE SIEGE ANCIENNE MENTION : 217 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON NOUVELLE MENTION : 109 BIS RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD CASERNES 97410 SAINT PIERRE A COMPTER DU 01/01/97
Numéro d'observation
2120
Date d'ajout
04/12/1996
Description
SUIVANT PV AGO EN DATE DU 13/07/96 DEMISSION DE MME AH-FA FRANCE DE SES FONCTIONS DE GERANTE A COMPTER DU 30/06/96 ET NOMINATION DE MR AH-FA DANS LE POSTE DE GERANT
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 521 121.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 79 444.38 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).