Entreprise : SCI DES SEIGNES - SIREN 331 417 394
Identité
Dénomination
SCI DES SEIGNES
SIREN (siège)
331 417 394
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1985
Début d’activité
14/01/1985
Date de fin de la personne morale
13/01/2035
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété la gestion l'administration d'immeubles situés en France et généralement toutes opérations se rapportant à l'objet social pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
96 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 04100 MANOSQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANOSQUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEDELIN CLAUDE , JOSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Dauphin
Nom, Prénom(s)
HEDELIN JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Villeneuve
Nom, Prénom(s)
HEDELIN DANIEL , JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Villeneuve
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/01/1985
Siret
33141739400011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété la gestion l'administration d'immeubles situés en France et généralement toutes opérations se rapportant à l'objet social pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Autres Activités
La propriété la gestion l'administration d'immeubles situés en France et généralement toutes opérations se rapportant à l'objet social pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Adresse
96 AV DE LATTRE DE TASSIGNY
04100 , MANOSQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MANOSQUE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
906
Date d'ajout
19/07/2005
Description
Cession de parts Suite à la donation de parts intervenue en date du 29 juin, agrément de deux associés et mention de ces derniers. Date d'effet : 29/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
874
Date d'ajout
10/09/2003
Description
Modification concernant la personne morale Suivant acte de Me Sarica Catherine notaire Manosque en date du 21 mai 2003, changement de dénomination : Ancienne mention : de Rouck et Hedelin nouvelle mention : Sci des Seignes démission de M. de Rouck Christian de ses fonctions de Co-Gerant. Date d'effet : 21/05/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).