Entreprise : S.C.P. LUCAS - GOUGEON - SIREN 331 376 798
Identité
(Entreprise radiée le 27/06/2017)
Dénomination
S.C.P. LUCAS - GOUGEON
SIREN (siège)
331 376 798
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1984
Date de fin de la personne morale
27/12/2083
Forme juridique
SCP d'avocats
Capital social
76992.3 EUR
Adresse du siège
78 RUE MAL FOCH 56100 LORIENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCAS BRUNO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Lorient
Nom, Prénom(s)
FOURNIS DIDIER , DANIEL , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
LE STUNFF DOMINIQUE
Nom d'usage
GOUGEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Landévant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1984
Siret
33137679800012
Code APE
741A
Adresse
38 RUE VOLTAIRE
56100 , LORIENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 933
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1984
Siret
33137679800020
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession d'avocat
Adresse
78 RUE 78 rue Maréchal Foch
56100 , Lorient - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4625
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Radiation du RCS le 27/06/2017 avec effet au 10/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2272
Date d'ajout
20/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/01/2015. Partant : REGENT Yves Eugène Marie, Liquidateur. Nouveau : FOURNIS Didier, Daniel, Marie, Liquidateur. Modification de l'adresse du siège de liquidation à compter du 22/01/15. Ancienne mention : 78 rue du Maréchal Foch - 56100 Lorient. Nouvelle mention : 13 rue des Roches Grises 44300 Nantes.
Numéro d'observation
4247
Date d'ajout
05/07/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 18/03/2011. Liquidateur : REGENT Yves Eugène Marie. Co-gérants partants : Mr LUCAS Bruno et Mme GOUGEON Dominique. Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège social. Journal d'annonces légales : la Gazette du Morbihan du 17/06/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).