Entreprise : SODIVAL - SIREN 331 356 469
Identité
Dénomination
SODIVAL
SIREN (siège)
331 356 469
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1984
Début d’activité
10/04/1984
Date de fin de la personne morale
30/12/2083
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1985
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Hypermarchés
Code APE
4711F - Hypermarchés
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
RUE ANTOINE PARMENTIER 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC LA VALLEE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOFILEG
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Quentin
Dénomination
ECA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
AUDIMIS HDF
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Soissons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/1984
Siret
33135646900014
Code APE
4711F - Hypermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Hypermarchés
Adresse
RUE ANTOINE PARMENTIER
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC LA VALLEE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/04/1984
Siret
33135646900022
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
505Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
hypermarché, l'achat et la vente de bijouterie or, argent, plaque-or et d'horlogerie à l'exclusion de toute transaction sur l'or et les bijoux d'occasion.
Adresse
RUE ANTOINE PARMENTIER
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/06/2005
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 20/06/2005.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/12/1984
Description
Historique : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE ET CREE UN FONDS. - DEPOT DES STATUTS : 26.09.84 - 605 - JAL PUB : PICARDIE LA GAZETTE DU 2.10.84 30.9.85 - DE MISSION DE MR LEJEUNE RAYMOND DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DEMISSION DE MR IDE BRICE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR. - NOMINATION EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR : MR DUHAUPAND D OMINIQUE DEMEURANT 25 BD BADKOSTRITZ A CHAUNY A CO MPTER DU 19.12.84 ( C.A. DU 19.12.84) - JAL PUB : PICARDIE LA GAZETTE DU 14.5.1985 30.9.85 - INSC MO D - DEMISSION DE MR DUHAUPAND DOMINIQUE DE SES FON CTIONS D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. - NOMINATION EN QUALITE DE PRES IDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEU R : MR KASKOSZ JEAN-MICHEL DEMEURANT A ST-POL /TER NOISE (62130) A COMPTER DU 17.4.1985 ( C.A. DU 17. 4.85) - DEPOT DES ACTES AU GREFFE : 30.9.85 - JAL PUB : PICARDIE LA GAZETTE DU 4.6.1985 4.12.1986- I NSC.MOD. C.A. DU 29.12.1985- DEMISSION DE MME LEJE UNE JOSIANE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET D E DIRECTEUR GENERAL - NOMINATION EN REMPLACEMENT D E M.TADEC KASKOSZ A COMPTER DU 20.12.1985. PICARDI E LA GAZETTE DU 23.9.1986- DEPOT AU GREFFE DU 4.12 .1986- 4.5.1987- INSC.MOD. FONDS DE COMMERCE DE TY PE STATION-SERVICE DONNE EN LOCATION-GERANCE AU PR OFIT DE LA STE SODIVAL PAR LES GRANDS GARAGE FAVRE SSE A COMPTER DU 28.2.85- ACTE SSP EN DATE DU 28.2 .85- UNIQUE INSERTION PICARDIE LA GAZETTE DU 27.5. 86- 28 11 88- INSC MOD DELIBERATION DU 30 9 86 NOU VEL ADMINISTRATEUR: MME RIUTORT NEE LURIER HEN RIE TTE JAL PUB: DU DEPOT AU GREFFE DU 28 11 88 29/11/ 88 INSC.MOD. DELIBERATION DU 30 5 88 DEMISSION DE MR JEAN MICHEL KASKOSZ EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU C.A., RESTE TOUTEFOIS ADMINISTRATEUR ET DE MADA ME HENRIETTE RIUTORT ET DE MR TADEC KASKOSZ EN LEU R QUALITE D'ADMINISTRATEUR. NOUVEAUX ADMINISTRATEU RS : MR JEAN PAUL PETERS ET MME CLAUDINE PETERS NO UV.PRESIDENT DU C.A. MR JEAN PAUL PETERS DIRECTEUR GENERAL: MME CLAUDINE PETERS PICARDIE LA GAZETTE DU 2 8 88 DEPOT AU GREFFE DU 28 11 88 15/09/1993 I NSC.MOD. VENTE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE STATION -SERVICE ACCESSOIRES DE L'ETABLISSEMENT SIS A SAIN T-QUENTIN (02100) RUE ANTOINE PARMENTIER, A LA SAR L GRIGNANI IMMATRICULEE AU RCS SAINT-QUENTIN B 391 540218, A COMPTER DU 03 JUIN 1993. JOURNAL L'UNION DU 18 JUIN 1993 23/01/1997 INSC.MOD. A.G.O. EN DA TE DU 08 MARS 1996 * NOMINATION DE MADAME PUKAS NE E BONIAKOWSKI OLGA EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. * DEMISSION DE MONSIEUR KASKOSZ JEAN-MICHEL DE SES F ONCTIONS D'ADMINISTRATEUR, NOMINATION DE MADAME PU KAS MARIE-JOSEPHE, EN REMPLACEMENT. JOURNAL PICARD IE LA GAZETTE DES 10 SEPTEMBRE ET 17 DECEMBRE 1996 DEPOT AU GREFFE DES 23 OCTOBRE ET 18 DECEMBRE 199 6 30/01/1998 INSC.MOD. C.A. EN DATE DU 21 OCTOBRE 1997 * DEMISSION D'OFFICE DE MADAME SERGEANT NEE L ECOMTE MARIE-JEANNE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRAT EUR, A COMPTER DU 04 SEPTEMBRE 1993, SANS REMPLACE MENT. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 13 JANVIER 19 98 DEPOT AU GREFFE DU 30 JANVIER 1998 26/03/1998 I NSC.MOD. C.A. EN DATE DU 02 FEVRIER 1998 * A COMPT ER DU 02 FEVRIER 1998 - DEMISSION DE MONSIEUR PETE RS JEAN-PAUL DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONS EIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR - DEMISSION DE MADAME PETERS CLAUDINE DE SES FONCTIONS DE DIR ECTRICE GENERALE - NOMINATION DE MONSIEUR LEGRAND MARC EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINIST RATION ET ADMINISTRATEUR A.G.O. REUNIE EXTRAORDINA IREMENT EN DATE DU 02 FEVRIER 1998 * A COMPTER DU 02 FEVRIER 1998 - DEMISSION DE MADAME PETERS CLAUD INE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATRICE, NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MADAME LEGRAND NEE CROSBIE MAG ALI - DEMISSION DE MADAME PUKAS NEE BONIAKOWSKI OL GA DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATRICE, NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MADAME BERCET NEE DELMOTTE ISAB ELLE - DEMISSION DE MADAME PUKAS MARIE-JOSEPHE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATRICE, SANS REMPLACEMENT . JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE DU 24 FEVRIER 1998 D EPOT AU GREFFE DU 23 MARS 1998 12/12/2000 INSC.MOD . A.G.E. EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2000 EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE A : - L'ACHAT ET L A VENTE DE BIJOUTERIE OR, ARGENT, PLAQUE-OR ET D'H ORLOGERIE A L'EXCLUSION DE TOUTE TRANSACTION SUR L 'OR ET LES BIJOUX D'OCCASION JOURNAL PICARDIE LA G AZETTE DU 06 DECEMBRE 2000 DEPOT AU GREFFE DU 12 D ECEMBRE 2000 24/06/2003 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 2 3/12/2002 A COMPTER DU 23/12/2002 * REDUCTION DU C APITAL - ANCIEN CAPITAL : 60.979,61 EUROS * CHANGE MENT DE FORME JURIDIQUE - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SA * LA DENOMINATION, L'OBJET, LE SIEGE SOCIAL, LA DUREE ET LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCI AL DEMEURENT INCHANGES * LADITE TRANSFORMATION A M IS FIN AUX FONCTIONS DE - MONSIEUR LEGRAND MARC, P RESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MADAME CROS BIE MAGALI ET MADAME BERCET NEE DELMOTTE ISABELLE, ADMINISTRATEURS * SOUS SA NOUVELLE FORME, LA SOCI ETE EST DIRIGEE PAR UN PRESIDENT, MONSIEUR LEGRAND MARC * CONFIRME LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LEURS FONCTIONS : - TITULAIRE : MADAME BERSON MAR IE-CLAIRE - SUPPLEANT : S.R.T.F.C. JOURNAL PICARDI E LA GAZETTE DU 18-24/06/2003 DEPOT AU GREFFE DU 2 4/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).