Entreprise : DIDIER SEGUY, BEATRICE BOURNAZEAU ET MARIE-LAURENCE LEGUES - SIREN 331 346 585
Identité
Dénomination
DIDIER SEGUY, BEATRICE BOURNAZEAU ET MARIE-LAURENCE LEGUES
SIREN (siège)
331 346 585
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1984
Début d’activité
06/09/1984
Date de fin de la personne morale
27/12/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Activités principales de l’objet social
Notaires associés
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
731760 EUR
Adresse du siège
30 AV ARISTIDE BERGES 09200 SAINT-GIRONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURNAZEAU BEATRICE , MARIE , LYDIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Saint-Girons
Nom, Prénom(s)
LEGUES MARIE-LAURENCE , ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SEGUY DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Saint-Girons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/1984
Siret
33134658500028
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Notaires associés
Adresse
30 AV ARISTIDE BERGES
09200 , SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/01/2020
Siret
33134658500036
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Notaires associés
Adresse
28 AV ARISTIDE BERGES
09200 , SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/1984
Siret
33134658500010
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
1 SQ BALAGUE
09200 , SAINT-GIRONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/000155
Date d'ajout
21/01/2013
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : SCP Didier SEGUY et Jean-Christian GRIG 30 avenue Aristide Bergés (RCS Foix 314 952 698) avec date d'effet au 21/03/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/04/2009
Description
Historique des observations / dossier RCS : A compter du : 01/04/2009 Changement de co-gérant : Ancien : Mr BALARD André Nouveau : Mle BOURNAZEAU Béatrice Changement de dénomination sociale : Ancienne : ANDRE BALARD ET JEAN LOUIS VILLANOU Nouvelle : JEAN LOUIS VILLANOU ET BEATRICE BOURNAZEAU
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/12/1984
Description
Historique des observations RCS : PUBLICITE CONSTITUTION : JOURNAL OFFICIEL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).