Entreprise : SCI SAINT NICOLAS - SIREN 331 259 069
Identité
Dénomination
SCI SAINT NICOLAS
SIREN (siège)
331 259 069
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2002
Début d’activité
01/10/1984
Date de fin de la personne morale
04/06/2084
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
16 CHE DE LA TIGNOLLE 17750 ETAULES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER NICOLE , LUCIENNE
Nom d'usage
ROULOT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
ETAULES
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33125906900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS.
Autres Activités
ACQUISITION IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS.
Adresse
RUE PIERRE ET MARIE CURIE
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/05/2002
Siret
33125906900036
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
16 CHE DE LA TIGNOLLE
17750 , ETAULES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1989
Siret
33125906900028
Code APE
702A
Adresse
ROGAS
47110 , SAINTE LIVRADE SUR LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/06/2002
Description
(Divers) Historique : Dépot des statuts constitutifs au GTC de BEAUVAIS le 20.11.1984. Dépot des actes de transfert au GTC de MARENNES le 05.06.2002. La société ne conserve aucune activité à l'ancien siège.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/01/1985
Description
Historique : - JOURNAL PUBLICATEUR : PICARDIE LA G AZETTE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).