Entreprise : EARL LE CHALONGE - SIREN 331 251 025
Identité
Dénomination
EARL LE CHALONGE
SIREN (siège)
331 251 025
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1984
Début d’activité
01/11/1984
Date de fin de la personne morale
20/12/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
96652.68 EUR
Adresse du siège
LE PETIT CHALON 49230 SEVREMOINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST CRESPIN SUR MOINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1984
Siret
33125102500010
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION AGRICOLE EN COMMUN
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE PETIT CHALON
49230 , SEVREMOINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST CRESPIN SUR MOINE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
17/04/1996
Description
MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
17/04/1996
Description
TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL MODIFICATION DE DENOMINATION SOCIALE GAEC DU CHALONGE - DEVIENT - EARL DU CHALONGE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996 SUPPRESSION DU SIGLE : GAEC DU CHALONGE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996
Numéro d'observation
1791
Date d'ajout
01/03/1996
Description
PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 10 ANS POUR LA PORTER DE 40 ANS A 50 ANS RETRAIT DE MR DURAND GERARD ASSOCIE ET DEMISSION DES FONCTIONS DE CO GERANT RETRAIT DE MME DURAND BRETAUDEAU PAULE ASSOCIEE ET DEMISSION DES FONCTIONS DE CO GERANTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST RAMENE DE 800 000 F A 634 000 F A COMPTER DU 30 JUIN 1995 MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
Numéro d'observation
3428
Date d'ajout
11/06/1990
Description
RETRAIT DE MR DURAND HERVE CO GERANT A COMPTER DU 310788
Numéro d'observation
3430
Date d'ajout
11/06/1990
Description
NOMINATION DE DEUX CO GERANTS : MR DURAND DOMINIQUE ET MME DURAND NEE BRETAUDEAU PAULE A COMPTER DU 010190
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 634 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 96 652.68 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).