Entreprise : DIFFUSION THERMIQUE OUEST - SIREN 331 220 905
Identité
Dénomination
DIFFUSION THERMIQUE OUEST
Sigle
DTO
SIREN (siège)
331 220 905
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2002
Début d’activité
01/01/2002
Date de fin de la personne morale
13/02/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
études et réalisations appliquées aux transferts d'énergie, agence commerciale, exploitation et toutes opérations se rapportant a tout système de filtration de process industriels
Code APE
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Capital social
110000 EUR
Adresse du siège
PARC ACTIVITE DE TOURNEBRI 44118 LA CHEVROLIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACQUET LILIANE , GISELE , MARGUERITE
Nom d'usage
DEBREILLY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Ebblinghem
Nom, Prénom(s)
BURBAN CECILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
MATHE CHRISTIAN , YVON
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Vallauris
Nom, Prénom(s)
ROCHER DANIELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Antibes
Dénomination
CABINET DANIEL QUINIOU & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Malo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
33122090500045
Enseigne
D.T.O.
Code APE
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
études et réalisations appliquées aux transferts d'énergie, agence commerciale, exploitation et toutes opérations se rapportant a tout système de filtration de process industriels
Adresse
PARC ACTIVITE DE TOURNEBRI
44118 , LA CHEVROLIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1991
Siret
33122090500037
Code APE
292F
Adresse
8 RUE DE LA CROIX DESILLES
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE BELLEVENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
30/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de commerce de NANTES, a prononcé en date du 28/10/2020, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro 2020-307, date de cessation des paiements le 31/08/2020, liquidateur Maître DELAERE DE LA SCP DELAERE 20 rue Mercoeur 44000 NANTES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
02/05/2017
Description
PAR ORDONNANCE RENDUE LE 25.4.2017, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES A ORDONNE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE R. 626-42 DU CODE DE COMMERCE
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
07/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 06/03/2013, arrêtant le plan de redressement, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP DELAERE 20 rue Mercoeur 44000 NANTES. Durée du plan 10 ans.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 18/07/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 18.7.2012
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/02/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé en date du 22/02/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012-111 date de cessation des paiements le 22/08/2010, et a désigné juge commissaire : Madame CARTRON-JULIOT Jacqueline, juge commissaire suppléant : Monsieur HILLAIRET Jean-Michel, mandataire judiciaire : SCP DELAERE 0 20 rue Mercoeur 44000 NANTES, et a ouvert une période d'observation expirant le 22/08/2012, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/2007
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à LA 1/2 du capital social, suite à décision du 29/06/2007.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/02/2002
Description
Observations concernant l'établissement situé Parc d'Activité de Tournebride 44118 La Chevrolière : CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL PRECEDEMM ENT FIXE A ST MALO (35400), 8 RUE DE LA CROIX DESI LLES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).