Entreprise : JEAN-BENOIT MARTRE, YANNICK ALARY, JENNIFER SIMONCIC-CARNEIRO MACHADO, NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CI... - SIREN 331 203 448
Identité
Dénomination
JEAN-BENOIT MARTRE, YANNICK ALARY, JENNIFER SIMONCIC-CARNEIRO MACHADO, NOTAIRES ASSOCIES, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
SIREN (siège)
331 203 448
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1984
Début d’activité
06/07/1983
Date de fin de la personne morale
11/12/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Activités principales de l’objet social
l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire dans l'office de me bernard d'abrigeon auquel la société devrait être nommée en remplacement de Me d'abrigeon, démissionnaire, qui la présente à l'agrément de monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice. a cette fin, la societe devient titulaire dudit office qui lui est ci-apres apporte. elle peut, notamment, acquerir ou prendre a bail tous immeubles droits immobiliers et biens immobiliers necessaires ou meme simplement utiles a l'exercice de son activite, ainsi que tous immeubles, droits immobiliers et meubles destines au logement de ses membres ou au logement du personnel de la societe. d'une maniere generale, elle peut accomplir toutes operations concourant directement ou indirectement a la realisation de l'objet social, sans qu'il soit porte atteinte au caractere civil professionnel de celui-ci.
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
487836.86 EUR
Adresse du siège
7 RUE JULES CAZOT 30100 ALES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALARY YANNICK , PIERRE , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
CARNEIRO MACHADO JENNIFER , AUDREY
Nom d'usage
SIMONCIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Salindres
Nom, Prénom(s)
MARTRE JEAN-BENOIT , MARIE-ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/07/1983
Siret
33120344800013
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'exercice en commun par ses membres de la profession de notaire.
Adresse
7 RUE JULES CAZOT
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/008694
Date d'ajout
27/03/2023
Description
A compter du 07.03.2023 : Modification relative aux associés de société civile : SORIANO Christian Patrick Francois nom d'usage : SORIANO Christian n'est plus Associé CARNEIRO MACHADO Jennifer Audrey nom d'usage : SIMONCIC Jennifer devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/008694
Date d'ajout
27/03/2023
Description
A compter du 07.03.2023 : Modification relative aux dirigeants : SORIANO Christian Patrick Francois nom d'usage : SORIANO Christian n'est plus gérant CARNEIRO MACHADO Jennifer Audrey nom d'usage : SIMONCIC Jennifer devient gérant
Numéro d'observation
F23/008694
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : Christian SORIANO, Jean-Benoît MARTRE, Yannick ALARY, notaires associés, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial. Nouvelle mention : Jean-Benoît MARTRE, Yannick ALARY, Jennifer SIMONCIC-CARNEIRO MACHADO, notaires associés, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial. à compter du 07/03/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).