Entreprise : SCI LES MIOCHES - SIREN 331 180 554
Identité
Dénomination
SCI LES MIOCHES
SIREN (siège)
331 180 554
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1984
Début d’activité
22/11/1984
Date de fin de la personne morale
11/12/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PRO PRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LD LES CARROZ 74300 ARACHES-LA-FRASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPELTIER MARTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
La Roche-sur-Foron
Nom, Prénom(s)
REYNIER ALINE
Nom d'usage
THONIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Faverges-Seythenex
Nom, Prénom(s)
THONIEL MARIE , SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/11/1984
Siret
33118055400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PRO PRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT
Autres Activités
PROPRIETE, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PRO PRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT
Adresse
LD LES CARROZ
74300 , ARACHES-LA-FRASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/002170
Date d'ajout
03/08/2007
Description
Modification autre MISE A JOUR DES ASSOCIES. MME LEPELTIER MARTINE - MR THONIEL ANDRE - MME REYNIER THONIEL ALINE -THONIEL MARIE SOPHIE SONT NOMMEES GERANTS. DECISION AG EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2006 date d'effet : 27/09/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).