Entreprise : PALLAS SARL - SIREN 331 171 132
Identité
Dénomination
PALLAS SARL
SIREN (siège)
331 171 132
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1984
Date de fin de la personne morale
04/12/2014
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE SAINT ROCH 43200 YSSINGEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNERAVE CHANTAL , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
GODINOT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/09/1984
Siret
33117113200011
Code APE
7902
Origine du fonds
Création
Activité principale
MAISONS INDIVIDUELLES, OU GROUPEES, CONSTRUCTION,VENTES, LOCATION, SUR PLANS PROPOSES OU NON, SUR TERRAINS PROCURES OU NON - ACHAT ET REVENTE DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS AVEC OU SANS TRANSFORMATION, AVEC OU SANS DIVISION.
Adresse
RUE SAINT ROCH
43200 , YSSINGEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/001254
Date d'ajout
13/03/2020
Description
Ordonnance du Président en date du 13/03/2020 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BLANC Yannick en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/000957
Date d'ajout
10/03/2016
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce) à compter du 05/12/2014
Numéro d'observation
F15/000829
Date d'ajout
27/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay en date du 27/02/2015 désignant en qualité de Représentant des créanciers-liquidateur : SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 RUE DE LA RONZADE 43000 LE PUY-EN-VELAY en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/000172
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Ordonnance du Président en date du 12/01/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur JAMON Jean-Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/000078
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 06/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur GRENIER Joel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/11/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 23/11/2007 nommant Maître PETAVY Raphael rue Richond des Brus 43000 Le Puy-en-Velay en qualité de liquidateur en remplacement de Me Jean-Alain REAU.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/02/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 24/02/2006 nommant M MESTRE Jean René en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M GAUTHIER Paul
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/06/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 20/06/1997 nommant M.GAUTHIER PAUL en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M.MANET LOUIS.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/04/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY du 19/04/1996 nommant M.MANET LOUIS en qualité de Juge Commissaire en remplacement de M.PAILLON PIERRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/10/1992
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : JUGEMENT DU 091092 PERIODE D'ENQUETE : TRENTE JOURS JUGE COMMISSAIRE : Mr PAILLON REPRESENTANT DES CREANCIERS : Me REAU 5 COURS VICTOR HUGO 43000 LE PUY DATE PROVISOIRE CESSATION DES PAIEMENTS : 300992 LIQUIDATION JUDICIAIRE : JUGEMENT DU 201192 LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Me REAU
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/07/1990
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/12/1984
Description
Historique des observations RCS : - JOURNAL PUBLICATEUR : L'EVEIL DE LA HTE-LOIRE. DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 031092
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).