Entreprise : SOGEM - SIREN 331 161 844
Identité
Dénomination
SOGEM
SIREN (siège)
331 161 844
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1984
Date de fin de la personne morale
06/12/2083
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
325000 EUR
Adresse du siège
185 RTE DE LALLAING 59148 FLINES-LEZ-RACHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STIEVENARD JEAN , CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Sin le Noble
Nom, Prénom(s)
BOULANGER DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Saint-Quentin CEDEX
Dénomination
FINAGEM
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Wahagnies
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/11/1984
Siret
33116184400021
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation d'appareils chaudronnés, échangeurs, constructions métalliques tuyauteries, en métaux ou alliages de toutes provenance et qualité, vente, service après-vente et entretien de ces matériels, tuyauteries, travaux de montage, maintenance et mécanique.
Adresse
185 RTE 185 route de Lallaing
59148 , Flines lez raches - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1984
Siret
33116184400013
Code APE
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Activité principale
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Adresse
14 RUE DU MOULIN
59148 , FLINES-LEZ-RACHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/2013
Siret
33116184400039
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
207 RUE GAMBETTA
59261 , WAHAGNIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1959
Date d'ajout
03/03/2021
Description
Par jugement du 03/03/2021, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1960
Date d'ajout
03/03/2021
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Numéro d'observation
5144
Date d'ajout
15/10/2019
Description
Radiation du RCS le 15/10/2019 avec effet au 19/09/2019
Numéro d'observation
1411
Date d'ajout
16/03/2015
Description
Suivant jugement en date du 13/03/2015, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de cession de l'entreprise Au profit de LA SOCIETE REMCO OU DE LA STE SOGEM INDUSTRIE A CONSTITUER
Numéro d'observation
1324
Date d'ajout
11/03/2015
Description
D'office : suivant jugement du 11/03/2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné liquidateur : SELARL Yvon PERIN - Jean philippe BORKOWIAK avec poursuite d'activité jusqu'au 13.03.2015 à 00 H 00.
Numéro d'observation
5820
Date d'ajout
05/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/09/2014.
Numéro d'observation
4072
Date d'ajout
02/09/2014
Description
d'office : par jugement en date du 02/09/2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé le redressement judiciaire et a designé es qualité de Mandataire judiciaire : SELARL Yvon Perin - Jean philippe Borkowiak - 100, Rue Pierre Dubois - 59500 DOUAI Administrateur judiciaire :Maître Vincent LABIS - 316, avenue de Dunkerque - 59130 Lambersart avec mission d'assistance a fixé une période d'observation de 6 mois date de cessation des paiements: 01/08/2014
Numéro d'observation
1911
Date d'ajout
08/04/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 28/02/2014 : Ancienne adresse : 207 rue Gambetta 59261 WAHAGNIES Nouvelle adresse : 185 route de Lallaing 59148 Flines lez rache Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/02/2014 : Nouveau : FINAGEM (SAS) représentée par VERCRUYSSE Jean-Marc en remplacement de Mr AGOGUE Laurent, Président Nouveau : STIEVENARD Jean-Claude, Jules, Directeur général Nouveau : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BOULANGER Dominique, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
3463
Date d'ajout
07/08/2013
Description
Transfert du siège social à compter du 18/07/2013 : Ancienne adresse : 185 route de Lallaing 59148 Flines lez raches Nouvelle adresse : 207 rue Gambetta 59261 Wahagnies
Numéro d'observation
49
Date d'ajout
04/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2011 : Partant : CARPENTIER HERVE, Commissaire aux comptes suppléant Partant : DEROO CLAUDE, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARLh PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BOULANGER Dominique, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
207
Date d'ajout
15/01/2009
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 08/12/2008 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 31/03
Numéro d'observation
1360
Date d'ajout
19/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2008 : Partant : GUICHERD-CALLIN Jean-Claude, PRÉSIDENT Nouveau : SAS FINAGEM REPRESENTEE PAR AGOGUE Laurent, PRÉSIDENT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siége social et de l'établissement principal du 14 rue du Moulin 59148 Flines lez Raches à Flines les Raches 185 Route de Lallaing en date du 01.07.2001. L'éts sis 14 rue du Moulin devient établissement secondaire. Ancienne Forme juridique : Société Anonyme (SA) - Nouvelle forme juridique : Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) date d'effet : 29.12.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).