Entreprise : DE LA BELLINAIS - SIREN 331 141 853
Identité
Dénomination
DE LA BELLINAIS
SIREN (siège)
331 141 853
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1984
Début d’activité
01/10/1984
Date de fin de la personne morale
22/11/2083
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
acquisition gestion administration des immeubles et droits mobiliers du patrimoine par les associés
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
LD LA BELLINAIS 44170 MARSAC-SUR-DON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID LOIC , GILBERT , NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Marsac-sur-Don
Nom, Prénom(s)
LEFEUVRE LAURENCE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Marsac-sur-Don
Nom, Prénom(s)
PERRIGAUD LAURENCE
Nom d'usage
ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Marsac-sur-Don
Nom, Prénom(s)
ROBERT DOMINIQUE , CLAUDE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Marsac-sur-Don
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33114185300019
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
acquisition gestion administration des immeubles et droits mobiliers du patrimoine par les associés
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
LD LA BELLINAIS
44170 , MARSAC-SUR-DON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/09/2009
Description
1200200909178800 ********* Changement de forme ********* Réduction du capital Date d'effet de la formalité: 01/04/2009 Changement de dénomination de : GAEC DE LA BELLINAIS en : DE LA BELLINAIS Changement de forme juridique de : G.A.E.C. en : Groupement foncier agricole Changement de capital social de : 199113.66 EUR en : 75000.00 EUR Changement de date d'expiration du 23/11/2044 au 22/11/2083 Changement / activité (siège-fonds) ... ancienne activité : exploitation biens agricoles en commun, apportés par les associés ... nouvelle activité : acquisition gestion administration des immeubles et droits mobiliers du patrimoine par les associés Gérant associé : Madame ROBERT née PERRIGAUD Laurence. Gérant associé : Madame DAVID née LEFEUVRE Laurence.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/11/1984
Description
Historique : - Par assemblée du 3/4/1995 les assoc iés ont cons- taté le RETRAIT DE Mr DAVID Eric et l'AGREMENT DE Mme DAVID Nicolle - MODIF. du 26/1/1 998 : Aux termes de l'AGE du 4/12/1997, la collect ivité des associés accepte la demande de RETRAIT a insi que la DEMISSION de la gérance de Mme LEPAROU X Nicolle avec effet au 31/12/1997 - REDUCTION du CAPITAL SOCIAL de 192.800 F pour le fixer à 1.056. 100 F - PROROGATION de la DUREE du GAEC de 30 anné es. - MODIF. du 3/07/1998 : Aux termes de l'AGE du 17/06/1998, les associés ont décidé d'augmenter l e capital social de 250.000 F, pour le porter de 1 056 100 F à 1 306 100 F.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).