Entreprise : GFA DOMAINE DE LA GAILLARDE - SIREN 331 140 954
Identité
Dénomination
GFA DOMAINE DE LA GAILLARDE
SIREN (siège)
331 140 954
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1984
Début d’activité
12/06/1984
Date de fin de la personne morale
02/12/2083
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE ET ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE COMPOSANT SON PATRIMOINE
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
337675.19 EUR
Adresse du siège
31850 BEAUPUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEROT ROSE-MARIE
Nom d'usage
ROQUES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Beaupuy
Nom, Prénom(s)
ROQUES PIERRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Beaupuy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/06/1984
Siret
33114095400016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
PROPRIETE ET ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE COMPOSANT SON PATRIMOINE
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
Domaine DE LA GAILLARDE
31850 , BEAUPUY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
21730
Date d'ajout
14/12/2004
Description
Modification du capital social REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE : ANCIEN 358 255.19 EUROS / NOUVEAU 337 675.19 EUROS - SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 10/11/2004 - Date d'effet: 10/11/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21725
Date d'ajout
14/12/2004
Description
Réduction du capital REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE : ANCIEN 449 724.60 EUROS / NOUVEAU 358 255.19 EUROS SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 30/04/1992 - Date d'effet: 30/04/1992
Numéro d'observation
21723
Date d'ajout
14/12/2004
Description
Changement de gérant SUITE AU DECES DE MR ROQUES RAYMOND DE SA QUALITE DE GERANT EN DATE DU 17/07/2000 NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MR ROQUES PIERRE A CETTE MEME FONCTION - SUIVANT PV D'AGE EN DATE DU 19/02/2001 - Date d'effet: 19/02/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 950 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 449 724.60 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).