Entreprise : EARL DES BLEUETS - SIREN 331 128 280
Identité
Dénomination
EARL DES BLEUETS
SIREN (siège)
331 128 280
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1984
Début d’activité
20/12/1984
Date de fin de la personne morale
19/12/2083
Date de clôture
30/09
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Exploitation et gestion des biens agricoles.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
180000 EUR
Adresse du siège
CHEZ MR POUTRIEUX 55250 REMBERCOURT-SOMMAISNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUTRIEUX JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Rembercourt-Sommaisne
Nom, Prénom(s)
POUTRIEUX OLIVIER OLIVIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Rembercourtauxpots
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1984
Siret
33112828000012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation et gestion des biens agricoles.
Autres Activités
Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de fruits ? pépins et ? noyau,Elevage de vaches laiti?res
Adresse
CHEZ MR POUTRIEUX
55250 , REMBERCOURT-SOMMAISNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/004733
Date d'ajout
19/12/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 16/12/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/004649
Date d'ajout
08/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc en date du 05/11/2021 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : Maître DECHRISTE Hervé 3 rue du Cygne - Cs 50065 55002 Bar-le-Duc CEDEX . Date de cessation des paiements : 30/09/2021
Numéro d'observation
F09/000498
Date d'ajout
02/03/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 01/01/2009 Ancien : 121959,21 EUR Nouveau : 180000 EUR Prorogation de durée de la personne morale à compter du 01/01/2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Nouveau : POUTRIEUX Jean-Yves, Co-Gérant Journal La Vie Agricole de la Meuse du 27.02.2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/1900
Description
//*Conversion du capital en euros operee d'office par le Greffier (decret ne2001-474 du 30/05/2001).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).