Entreprise : SCM MONIER - SIREN 331 108 332
Identité
(Entreprise radiée le 16/03/2022)
Dénomination
SCM MONIER
SIREN (siège)
331 108 332
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1984
Fermeture de l'établissement - 33110833200023
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/2021
Fermeture de l'établissement - 33110833200015
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/1998
Date de fin de la personne morale
10/12/2034
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
19818.37 EUR
Adresse du siège
7 AV DES MARGUERITES 77340 PONTAULT-COMBAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONIER STEPHANE , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
La Varenne Saint Hilaire
Nom, Prénom(s)
MONIER THIBAULT , ARMAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
La Varenne Saint Hilaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33110833200015
Code APE
748K
Adresse
106 AV DU GENERAL DE GAULLE
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33110833200023
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
CHIRURGIE DENTAIRE.
Adresse
7 AV 7 Avenue des Marguerites
77340 , Pontault-Combault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6413
Date d'ajout
16/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 03/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8640
Date d'ajout
09/04/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/04/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/04/2021
Description
Dissolution à compter du 01/04/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/04/2021, liquidateur : MONIER Stéphane Jean, siège de la liquidation : 29 Rue JEAN MERMOZ 94210 La Varenne Saint Hilaire, parution de la publicité légale : LE PARISIEN.FR (WEB) paru le 26/04/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/12/1984
Description
Historique des observations depuis le 11/12/1984 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).