Entreprise : SCEA DE QUIRIOU - SIREN 331 099 689
Identité
Dénomination
SCEA DE QUIRIOU
SIREN (siège)
331 099 689
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1984
Début d’activité
24/09/1984
Date de fin de la personne morale
27/12/2034
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PRISE A BAIL, L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES LA VNETE ET LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE CETTE EXPLOITATION ET TOUTES OPERATIONS DE NATURE CIVILE POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SUS-INDIQUE.
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
QUIRIOU 29510 LANDUDAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANDUDAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUEMERE DANIELE
Nom d'usage
LE BIHAN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
TARIDEC MARYSE
Nom d'usage
LE PANSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
LANDUDAL
Nom, Prénom(s)
TARIDEC MICHELLE
Nom d'usage
BUISSON
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
HERIC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/09/1984
Siret
33109968900019
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PRISE A BAIL, L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES LA VNETE ET LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE CETTE EXPLOITATION ET TOUTES OPERATIONS DE NATURE CIVILE POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SUS-INDIQUE.
Autres Activités
Elevage d'ovins et de caprins,Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
QUIRIOU
29510 , LANDUDAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANDUDAL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1587
Date d'ajout
16/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 18/02/2006 : NOUVEAUX ASSOCIES : LE BIHAN DANIELE, BUISSON MICHELLE, LE PANSE MARYSE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2767
Date d'ajout
26/05/2004
Description
Changement de gérant ANCIEN : TARIDEC FRANCOISE - NOUVEAU : TARIDEC FRANCOIS Date d'effet : 24/11/2003
Numéro d'observation
2768
Date d'ajout
26/05/2004
Description
Départ de co-gérant(s) TROUBOUL CHRISTIANE Date d'effet : 24/02/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).