Entreprise : NICO LEBOULANGER TRANSPORTS - SIREN 331 077 081
Identité
Dénomination
NICO LEBOULANGER TRANSPORTS
SIREN (siège)
331 077 081
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1985
Date de fin de la personne morale
08/02/2024
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
188 BD DE GRAVILLE 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBOULANGER PASCAL , MAURICE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
LEPILLEUR THIERRY , JEAN , YVON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
MONTIVILLIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/1988
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/04/1984
Siret
33107708100023
Enseigne
NICO
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES : MANUTENTION TRANSPORTEURS ROUTIERS : SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTER D'AUTRUI LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Adresse
188 BD DE GRAVILLE
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
469
Date d'ajout
29/01/1990
Description
MENTION D'OFFICE - JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 26/01/1990 PRONONCANT LA CLOTURE DES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME DANIEL BLERY DOMICILIE AU HAVRE 13 QUAI GEORGE V - A COMPTER DU 26/01/1990
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2631
Date d'ajout
05/08/1988
Description
LA SOCIETE DEMEURE INSCRITE AU RCS SANS ACTIVITE PAR SUITE DE LA VENTE DU FONDS A LA SOCIETE TRANS COOP HAVRAISE A COMPTER DU 15/04/88
Numéro d'observation
1652
Date d'ajout
09/05/1988
Description
MENTION D'OFFICE:JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 22 AVRIL 1988 REPORTANT AU 31 JUILLET 1987 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SARL NICO LEBOULANGER A COMPTER DU 22/04/88
Numéro d'observation
1480
Date d'ajout
21/04/1988
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 15/04/88 LE TRIBUNAL DE COMMER- CE DU HAVRE A ARRETE LE PLAN DE CESSION - A NOMME MAITRE DANIEL BLERY DEMEURANT AU HAVRE 13 QUAI GEORGE V COMMISSAIRE A L'EXECU- TION DU PLAN A COMPTER DU 15/04/88
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
06/01/1988
Description
MENTION D'OFFICE: JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE DU 4 JANVIER 1988 PRONONCANT UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENE- RAL-JUGE-COMMISSAIRE:MR DANIEL LOMBART-ADMINISTRATEUR-JUDICIAIRE: MR DANIEL BLERY 13 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE -REPRESENTANT DES CREANCIERS:ME PHILIPPE VASSEUR 10 PLACE LEON MEYER 76600 LE HAVRE A COMPTER DU 04/01/88
Numéro d'observation
3801
Date d'ajout
17/12/1987
Description
MENTION D'OFFICE:DEPOT AU GREFFE DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSE- MENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 A COMPTER DU 15/12/87
Numéro d'observation
2224
Date d'ajout
30/07/1987
Description
ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE CONTAINERS NICO - NOUVELLE DENOMINATION : NICO- LEBOULANGER TRANSPORTS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSE- MENT DU 58 RUE GENERAL HOCHE AU 188 BLD DE GRAVILLE LE HAVRE NOMINATION D'UN DIRECTEUR BRANCHE TRANSPORTEUR : LEBOULANGER PASCAL - DEPOT AU GREFFE LE 10.07.1987 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 08.07.1987 A COMPTER DU 01/03/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).