Entreprise : SAGESTE - SIREN 331 037 382
Identité
Dénomination
SAGESTE
SIREN (siège)
331 037 382
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1984
Date de fin de la personne morale
01/11/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
457347.05 EUR
Adresse du siège
87 RUE DU MONT CENIS 75018 PARIS 18 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAILLOU ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAINTIER DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TOUCHAIS PHLIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Asnieres Sur Seine
Nom, Prénom(s)
DANIGO MICHELE
Nom d'usage
SAINTIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAILLOU CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RIBIERE FRANCINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET TOUCHAIS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/12/1985
Siret
33103738200024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
HOLDING; CONSEIL EN MANAGEMENT, GESTION DE TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, SERVICES CONNEXES.
Adresse
87 RUE 87 rue du Mont Cenis
75018 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1984B1173812
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 27/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
24/03/2010
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 23-03-2010, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201001041, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 23-09-2008, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M ROCHE LIQUIDATEUR SCP BROUARD-DAUDE EN LA PERSONNE DE ME XAVIER BROUARD 34 RUE SAINTE-ANNE 75001 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).