Entreprise : SCM LAENNEC - SIREN 331 034 934
Identité
Dénomination
SCM LAENNEC
SIREN (siège)
331 034 934
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1984
Début d’activité
12/10/1984
Date de fin de la personne morale
20/11/2034
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
FACILITER LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES ASSOCIES SANS POUVOIR EXERCER ELLE-MEME LEUR PROFESSION - UNIQUEMENT PRENDRE A BAIL LES LOCAUX PROFESSIONNELS ET SUPPORTER LES CHARGES DECOULANT DU BAIL.
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
13720.41 EUR
Adresse du siège
3 RTE DE CORNEBARRIEU 31700 BLAGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KERBRAT MAUD
Nom d'usage
GACHON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
MALGOIRE VIVIANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MICHEL VILLAZ JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Blagnac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1984
Siret
33103493400017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
FACILITER LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES ASSOCIES SANS POUVOIR EXERCER ELLE-MEME LEUR PROFESSION - UNIQUEMENT PRENDRE A BAIL LES LOCAUX PROFESSIONNELS ET SUPPORTER LES CHARGES DECOULANT DU BAIL.
Autres Activités
FACILITER LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES ASSOCIES SANS POUVOIR EXERCER ELLE-MEME LEUR PROFESSION - UNIQUEMENT PRENDRE A BAIL LES LOCAUX PROFESSIONNELS ET SUPPORTER LES CHARGES DECOULANT DU BAIL.
Adresse
3 RTE DE CORNEBARRIEU
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17415
Date d'ajout
18/11/1994
Description
Nomination de co-gérant(s) PAR AGE DU 07.1O.94, IL A ETE DECIDE, DE DESIGNER EN QUALITE DE CO-GERANTE, MME VALERIE COURTEAUT. A COMPTER DU 07.10.94 L'OPINION INDEPENDANTE DU 18.11.94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14399
Date d'ajout
22/09/1994
Description
Changement de gérant AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DE L'AGE DU 23.06.1994, LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES A DECIDE, SUITE AUX CESSIONS DE PARTS INTERVENUES ENTRE - MR PATRICK LAFFORGUE ET MME VIVIANE MALGOIRE, - MR PATRICK LAFFORGUE ET MR JEAN-CLAUDE MICHEL VILLAZ, -MR BERNARD RICO ET MR JEAN-CLAUDE MICHEL VILLAZ, DE MODIFIER L'ARTICLE 7 DES STATUTS EN CONSEQUENCE ; - SUITE AU DEPART DE MRS PATRICK LAFFORGUE ET BERNARD RICO, DE DESIGNER EN QUALITE DE CO-GERANT, MR JEAN-CLAUDE MICHEL VILLAZ, A COMPTER DU 23.06.1994- PUBLICITE : L'OPINION DU 9.09.1994-
Numéro d'observation
3032
Date d'ajout
21/02/1992
Description
Modification de l'objet social LIMITATION DE L'OBJET SOCIAL QUI DEVIENT : FACILITER LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DES ASSOCIES,SANS POUVOIR ELLE-MEME EXERCER LEUR PROFESSION - UNIQUEMENT PRENDRE A BAIL LES LOCAUX PROFESSIONNELS ET SUPPORTER LES CHARGES DECOULANT DU BAIL. A COMPTER DU 15/01/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 90 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 13 720.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).