Entreprise : SCI LES MILANS - SIREN 330 966 201
Identité
(Entreprise radiée le 22/03/2002)
Dénomination
SCI LES MILANS
SIREN (siège)
330 966 201
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1984
Date de fin de la personne morale
29/10/2034
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
119573.39 EUR
Adresse du siège
PL DU 14 JUILLET 87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTANTINI RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
38910
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/09/1984
Siret
33096620100015
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACQUISITION SOUS TOUTES SES FORMES ET LA GESTION DE VALEURS MOBILIERES PARTS D'INTERETS, DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS PROPRES A FAVORISER L'ACCOMPLISSEMENT DE CET OBJET A L'EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE.
Adresse
PL PL. DU 14 JUILLET
87400 , ST LEONARD DE NOBLAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1452
Date d'ajout
22/03/2002
Description
Radiation du RCS le 22/03/2002 avec effet au 22/11/1995 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1270
Date d'ajout
11/03/2002
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 06/03/2002, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 06/03/2002 Date d'effet : 06/03/2002
Numéro d'observation
4550
Date d'ajout
24/11/1995
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 22/11/95, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DESIGNE : Mr PEYMIRAT COMME JUGE-COMMISSAIRE, NOMME Maitre PH.URBAIN LIMOGES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, ET FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 26/09/95 PROCEDURE COMMUNE AVEC SA SOLIFAM
Numéro d'observation
4328
Date d'ajout
08/11/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements DEPOT DE BILAN A LA DATE DU 7 NOVEMBRE 1995
Numéro d'observation
5020
Date d'ajout
17/12/1991
Description
NOM. DE MR COSTANTINI RICHARD EN QUALITE DE GERANT EN REMPT DE MR LAURENT GEORGES A COMPTER DU 15/04/1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 784 350.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 119 573.39 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).