Entreprise : FRANCE SPECIALITES EXPORT - SIREN 330 914 763
Identité
Dénomination
FRANCE SPECIALITES EXPORT
SIREN (siège)
330 914 763
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1984
Date de fin de la personne morale
19/11/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
ZI 47550 BOE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABINET AMYOT-AUDITEURS & CONS EILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Nom, Prénom(s)
HALLER HERVE, YVES, JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
-
Nom, Prénom(s)
SAILLARD GILLES, JEAN-LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Commune de résidence
LAFFITTE
Dénomination
SOCIETE FRANCAL S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
E D'ORNON
Dénomination
ETS F. COZE CONSERVERIES DU VE LAY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
AC -
Dénomination
SA DARNIN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
IERS (92230)
Dénomination
LES DISTILLATEURS REUNIS (DRSA )
Qualité
Administrateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/11/1986
Siret
33091476300041
Enseigne
FRANCE SPECIALISTES EXPORT
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
INTERMEDIAIRE COMMERCIALE (AGENT COMMERCIAL CONCESSIONNAIRE, ETC...)
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
47550 , BOE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1988
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/08/1984
Siret
33091476300025
Enseigne
FRANCE SPECIALITE EXPORT
Code APE
741E
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ETUDE DES MARCHES EXTERIEURS A LA FRANCE ET DE L'ADAPTATION DETOUS PRODUITS, FABRICATIONS OU SERVICES FOURNIS PAR DES ENTREPRISES FRANCAISES ET CEUX FOURNIS PAR LES SOCIETES ACTIONNAIRES.
Adresse
13 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1984B135367
Date d'ajout
11/09/2020
Description
Radiation d'office de l'adresse du siège social en date du : 10-09-2020 par le greffe du tribunal de commerce compétent (Notification intergreffe du 10-09-2020).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7874
Date d'ajout
10/09/2020
Description
None
Numéro d'observation
7893
Date d'ajout
10/09/2020
Description
None
Numéro d'observation
7855
Date d'ajout
10/09/2020
Description
None
Numéro d'observation
7855
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 10/09/2020 avec effet au 08/09/2020
Numéro d'observation
7901
Date d'ajout
07/09/2020
Description
Radiation du RCS le 07/09/2020 avec effet au 07/09/2020
Numéro d'observation
2307
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 27/02/2020
Numéro d'observation
31016
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).