Entreprise : SCI ROCADE SUD - SIREN 330 898 297
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2020)
Dénomination
SCI ROCADE SUD
SIREN (siège)
330 898 297
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1984
Fermeture de l'établissement - 33089829700024
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/2019
Fermeture de l'établissement - 33089829700016
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2001
Date de fin de la personne morale
28/10/2034
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
46816 EUR
Adresse du siège
169 AV D AVIGNON 84700 SORGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAN LEANDRO JEANNE
Nom d'usage
DI RUGGIERO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Les angles
Nom, Prénom(s)
ARNAC PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
CREMER ELIZABETH
Nom d'usage
PANKERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Barbentane
Nom, Prénom(s)
TERRADES CHRISTINE
Nom d'usage
BONNAURON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
BONNAURON MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
montfavet
Nom, Prénom(s)
PANKERT NORBERT , RICHARD , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Barbentane
Nom, Prénom(s)
DI RUGGIERO CHRISTIAN , PAUL , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Les angles
Nom, Prénom(s)
FABRIES PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/03/1984
Siret
33089829700016
Code APE
748K
Adresse
38 RUE FRANCOIS 1ER
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/10/1984
Siret
33089829700024
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisiton d'immeubles destinés à la location et toutes opérations annexes.
Adresse
169 AV 169 avenue d'Avignon
84700 , Sorgues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2462
Date d'ajout
07/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 08/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/02/2020
Description
Dissolution à compter du 16/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/10/2019, liquidateur : BONNAURON MICHEL, siège de la liquidation : 169 Avenue d'Avignon 84700 Sorgues, parution de la publicité légale : TPBM en date du 18/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).