Entreprise : HABITAT 64 SA - SIREN 330 826 447
Identité
Dénomination
HABITAT 64 SA
SIREN (siège)
330 826 447
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1984
Date de fin de la personne morale
18/10/2034
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
1 AV DU PRESIDENT PIERRE ANGOT 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANTIAGO PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Lescar
Nom, Prénom(s)
COSTE ROLAND , OLIVIER , ALFRED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Billère
Nom, Prénom(s)
COSTE NADINE , HENRIETTE , ANDREE
Nom d'usage
SDRIGOTTI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Lescar
Nom, Prénom(s)
CRAMPETTE GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Jurançon
Nom, Prénom(s)
MAYSOUNABE ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Jurançon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/08/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33082644700022
Enseigne
HABITAT 64
Code APE
701A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commerce études réalisations constructions contrôlé vente de biens immobiliers
Adresse
1 AV 1 avenue Président Pierre Angot
64000 , Pau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1984
Siret
33082644700014
Enseigne
HABITAT 64
Code APE
701A
Adresse
1 IMP DE LIGNE
64140 , BILLERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9340
Date d'ajout
16/11/2018
Description
Radiation du RCS le 16/11/2018 avec effet au 02/11/2018 Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 02/11/2018 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3362
Date d'ajout
27/04/2018
Description
Par ordonnance présidentielle en date du 05/04/2018 il est fait mention de la modification de la dénomination de Maître Jean-Marc LIVOLSI en qualité de mandataire ad' hoc Ancienne dénomination : Maître Jean-Marc LIVOLSI Nouvelle dénomination : SELARL FHB prise en la personne de Maître Jean-Marc LIVOLSI Date d'effet : 06/04/2018
Numéro d'observation
2589
Date d'ajout
08/04/2016
Description
Nomination d'un mandataire ad hoc ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DU 07/04/2016 A ETE DESIGNE Maitre LIVOLSI MANDATAIRE AD'HOC DANS LA PROCEDURE COLLECTIVE HABITAT 64 SA Date d'effet : 07/04/2016
Numéro d'observation
3649
Date d'ajout
25/08/2006
Description
Jugement du 21/08/2006 Liquidation judiciaire Liquidateur : Selarl Legrand Pau 16, rue Tran Sans poursuite de l'activité
Numéro d'observation
2046
Date d'ajout
26/04/2006
Description
(Procédures collectives) Jugement du 10/04/2006 Ouverture d'une procédure de redressement Judiciaire à l'encontre de habitat 64 sa Juge commissaire...........: Monsieur Colomes Juge commissaire suppléant.: Monsieur Croq Mandataire judiciaire: Maître Legrand 16, rue Tran Pau Chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans Les deux mois suivant la parution au Bodacc Administrateur : Maître Livolsi 21, rue Marca 64000 Pau A fixé provisoirement la date de cessation des paiements Au 07/04/2006 Poursuite de l'activité 6 mois À compter du 10/04/2006 Date d'effet : 10/04/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 500 000.00 FRF nouveau montant : 76 224.51 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).