Entreprise : SCI DE BERTINVAL - SIREN 330 772 260
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2018)
Dénomination
SCI DE BERTINVAL
SIREN (siège)
330 772 260
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1984
Fermeture de l'établissement - 33077226000015
- Date d'effet de la fermeture : 22/09/2016
Date de fin de la personne morale
10/10/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3658.78 EUR
Adresse du siège
CHS DE BERTINVAL 60260 LAMORLAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAL JEAN , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
MARCHAL-MORENO NICOLAS , ALEXANDRE , AVELINO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/2001
Commune de résidence
Senlis
Nom, Prénom(s)
MORENO VIRGINIE
Nom d'usage
MARCHAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
MARCHAL CHARLENE , AIMEE , IRENE , LEONE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Gouvieux
Nom, Prénom(s)
MARCHAL CHRISTIANE , ANGELE , JEANNE
Nom d'usage
BULTEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
MARCHAL FANNY , RENEE , JEANNE , ANDREE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1995
Commune de résidence
Lamorlaye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/07/1984
Siret
33077226000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la gestion de tous biens de nature immobilière, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Adresse
CHS Chaussée de Bertinval
60260 , Lamorlaye - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74159
Date d'ajout
27/08/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 22/09/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74158
Date d'ajout
27/08/2018
Description
Dissolution à compter du 22/09/2016 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale L'Oise agricole 07/10/2016
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).