Entreprise : MAZAL PHARMACEUTIQUE - SIREN 330 771 999
Identité
Dénomination
MAZAL PHARMACEUTIQUE
SIREN (siège)
330 771 999
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1984
Date de fin de la personne morale
12/11/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
90720 EUR
Adresse du siège
11 RUE RONTGEN 29000 QUIMPER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE KERNEVEZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAHNI AJAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Nom, Prénom(s)
BARANGER ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
La Forêt Fouesnant
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Puteaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/05/1984
Siret
33077199900019
Code APE
2120Z - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de produits pharmaceutiques
Adresse
11 RUE 11 rue de Rontgen, Z.A.C de Kernevez
29000 , Quimper - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE KERNEVEZ
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2598
Date d'ajout
16/04/2014
Description
Par jugement en date du 1er avril 2014 le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL MAZAL PHARMACEUTIQUE (Notification du greffe du TC Versailles du 02.04.2014)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5449
Date d'ajout
18/10/2011
Description
Par jugement en date du 06 octobre 2011 Le Tribunal de Commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAZAL PHARMACEUTIQUE - Liquidateur : Me Philippe SAMZUN 2 Passage Roche 78000 Versailles (Notification du greffe du TC Versailles du 06.10.2011)
Numéro d'observation
4677
Date d'ajout
12/09/2011
Description
Par jugement en date du 16.06.2011 le Tribunal de Commerce de Versailles a arrêté le plan de cession de la SARL MAZAL PHARMACEUTIQUE au profit de la Société PHARMINVEST PATRIMONIAL (Notification du greffe du TC VERSAILLES du 17.06.2011)
Numéro d'observation
1038
Date d'ajout
22/02/2011
Description
Par jugement en date du 10.02.2011 le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé la conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SARL MAZAL PHARMACEUTIQUE - Administrateur judiciaire : Me Franck MICHEL 10 allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES : mission : assister l'entreprise (Notification du greffe du TC VERSAILLES du 11.02.2011)
Numéro d'observation
5706
Date d'ajout
16/11/2010
Description
Par jugement en date du 14.10.2010 le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL MAZAL PHARMACEUTIQUE - Administrateur judiciaire : Me Franck MICHEL 10 allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES avec mission d'assister l'entreprise - Mandataire judiciaire : Me Philippe SAMZUN 2 rue Passage Roche 78009 - VERSAILLE CEDEX (Notification du greffe du TC VERSAILLES du 14.10.2010)
Numéro d'observation
1878
Date d'ajout
06/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2010 : Partant : PRUDHOMME Alain, Gérant(e) Nouveau : BARANGER Alain, Gérant(e)
Numéro d'observation
474
Date d'ajout
22/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/01/2010 : Partant : ESTANOVE CYRIL, Gérant(e) Nouveau : SAHNI Ajay, Gérant(e)
Numéro d'observation
4919
Date d'ajout
22/09/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/08/2009
Numéro d'observation
742
Date d'ajout
09/02/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/04/2007
Numéro d'observation
743
Date d'ajout
09/02/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 18/12/2008 Ancien : 16000 EUR Nouveau : 7500000 EUR Réduction de capital à compter du 18/12/2008 Ancien : 7500000 EUR Nouveau : 90720 EUR Reconstitution des capitaux propres à compter du 18/12/2008 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/12/2008 : Nouveau : ESTANOVE CYRIL, Gérant(e)
Numéro d'observation
1143
Date d'ajout
21/02/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/12/2007 : Partant : BEAUGRAND Hugues, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Partant : COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D'AUDIT - C.E.R.A., COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : ERNST & YOUNG ET AUTRES, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Nouveau : AUDITEX, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
Numéro d'observation
6212
Date d'ajout
15/11/2007
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 17/10/2007 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
3614
Date d'ajout
03/07/2007
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU 19/06/2007 ANCIENNE : 31/12 NOUVELLE : 30/06
Numéro d'observation
1009
Date d'ajout
20/02/2007
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU 20/12/2006 ANCIENNE : 30/09; NOUVELLE : 31/12
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).