Entreprise : GAEC DE BEL AIR - SIREN 330 713 595
Identité
Dénomination
GAEC DE BEL AIR
SIREN (siège)
330 713 595
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2000
Début d’activité
13/09/1984
Date de fin de la personne morale
03/01/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Polyculture élevage
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
282450 EUR
Adresse du siège
BEL AIR 63580 SAINT-GENES-LA-TOURETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHADUC NICOLAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1995
Commune de résidence
Saint-Genes La-Tourette
Nom, Prénom(s)
CHADUC GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
LE VERNET LA VARENNE
Nom, Prénom(s)
REDON CEDRIC , JEAN , LUCIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Aix-la-Fayette
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/1984
Siret
33071359500016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture élevage
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
BEL AIR
63580 , SAINT-GENES-LA-TOURETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Genes La-Tourette
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
19/01/2001
Description
AUGMENTATION ET CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS PORTE DE 1 448 000 FRANCS A 300 000 EUROS NOUVEAU GERANT: CHRISTOPHE POMEL Date d'effet : 01/12/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
84
Date d'ajout
07/02/1997
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE DE 1.327.000 F A 1.448.000 F AGE DU 31/12/1996 ASSOCIE GERANT PARTANT: MME CHADUC NEE VIALLARD SUZANNE, AU 31/12/1996 NOUVEL ASSOCIE-GERANT: MME POMEL NEE CHADUC MARTINE AU 01/01/1997 PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE PORTEE DE 20 ANS A 50 ANS
Numéro d'observation
638
Date d'ajout
20/09/1991
Description
ANCIEN ASSOCIE CO-GERANT: CHADUC ROGER NOUVEL ASSOCIE CO-GERANT: MME CHADUC NEE VIALLARD SUZANNE MARIE A COMPTER DU 01/10/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL MINIMUM: 724.000 F
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
GROUPT AGRICOLE RECONNU D'EXPL.EN COMMUN
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ISSOIRE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).