Entreprise : DUMAJE - SIREN 330 687 385
Identité
Dénomination
DUMAJE
SIREN (siège)
330 687 385
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1984
Début d’activité
31/07/1995
Date de fin de la personne morale
30/09/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
ALIMENTATION GENERALE ET VENTE DE TOUS PRODUITS POUVANT ETRE COMMERCIALISES DANS LES MAGASINS DE TYPE SUPERMARCHE / BAR RESTAURANT
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
297712 EUR
Adresse du siège
410 AV DU PRESIDENT JOHN KENNEDY 40000 MONT-DE-MARSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
LAGADY
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mont-de-Marsan
Dénomination
FABRE NOUTARY ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BORDEAUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/07/1995
Siret
33068738500022
Enseigne
INTERMARCHE / LE BISTROT DU MARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ALIMENTATION GENERALE ET VENTE DE TOUS PRODUITS POUVANT ETRE COMMERCIALISES DANS LES MAGASINS DE TYPE SUPERMARCHE / BAR RESTAURANT
Adresse
410 AV DU PRESIDENT JOHN KENNEDY
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/1984
Siret
33068738500014
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
521D
Adresse
40 RUE CHARLES BARTALOT
40000 , MONT-DE-MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4452
Date d'ajout
30/10/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
209
Date d'ajout
15/01/2002
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEURS PARTANT:M.MARTET JEAN ET M.AUFFRET MARCEL DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR PARTANT:MME MARTET MARIE LAURE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS: MME MARTET JEANINE ET M.TALAYSSAT CHRISTIAN CONVERSION EN EUROS ET AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL: ANCIEN: 250.000 FRS NOUVEAU: 40.000 EUROS Date d'effet : 12/03/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).