Entreprise : SOCIETE DE DISTRIBUTION DANIEL FALLIERO - SIREN 330 656 786
Identité
Dénomination
SOCIETE DE DISTRIBUTION DANIEL FALLIERO
SIREN (siège)
330 656 786
Date d'immatriculation au RNE
14/09/1984
Début d’activité
01/09/1984
Dissolution
- Date de dissolution : 18/12/1986
Date de fin de la personne morale
23/09/2083
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION ET POSE PORTAILS RAMPES VERANDAS
Code APRM
9999ZZ
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
65200 MONTGAILLARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FALLIERO DANIEL , JEAN-LOUIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Tarbes
Nom, Prénom(s)
DIAS DE SOUSA MARIE , DOLORES
Nom d'usage
DANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Bernac-Débat
Nom, Prénom(s)
BAYLE MILA , GERMAINE
Nom d'usage
FALLIERO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1916
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/09/1984
Siret
33065678600028
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET POSE PORTAILS RAMPES VERANDAS
Code APRM
9999ZZ
Adresse
50 CHE D'IBOS
65420 , IBOS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5482
Date d'ajout
05/11/2018
Description
Radiation du RCS le 05/11/2018 avec effet au 18/07/1990
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
557
Date d'ajout
23/07/1990
Description
Divers procédures collectives Mention d'office : Par jugement en date du 18.07.1990, le tribunal de commerce de Bagnères-de-Bigorre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire JAL la Montagne du 20.07.1990 Bodacc du 31.08.1990
Numéro d'observation
774
Date d'ajout
30/12/1986
Description
Divers procédures collectives Mention d'office : Par jugement en date du 18.12.1986, le tribunal de commerce de Bagnères-de-Bigorre a prononcé la liquidation judiciaire de cette société * liquidateur : Me Lalanne Larrieu (3 rue Brauhauban 65000 Tarbes) JAL la Montagne du 26.12.1986 Bodacc du 24.01.1987
Numéro d'observation
716
Date d'ajout
08/12/1986
Description
Divers procédures collectives Mention d'office : Suivant jugement en date du 01.12.1986, le tribunal de commerce de Bagnères-de-Bigorre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement Judiciaire de cette société * cessation des paiements fixée provisoirement au 28.11.1986. * Juge commissaire : Mr Péré Georges * Repres.des créanciers : Me Lalanne Larrieu (65000 Tarbes) * administrateur (mission assistance) : Me abbadie J.P. (65000 Tarbes) JAL la Montagne du 05.12.1986.
Numéro d'observation
529
Date d'ajout
18/09/1986
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital à compter du 25.07.1986. Pv age du 25.07.1986 jà la nouvelle république des Pyrénées du 30.08.1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).