Entreprise : SARL MIDI TOURISME ACCUEIL - SIREN 330 649 492
Identité
(Entreprise radiée le 10/01/2022)
Dénomination
SARL MIDI TOURISME ACCUEIL
SIREN (siège)
330 649 492
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1984
Fermeture de l'établissement - 33064949200023
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Fermeture de l'établissement - 33064949200015
- Date d'effet de la fermeture : 12/11/2010
Date de fin de la personne morale
20/09/2034
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/12/1985
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
958 AV AMPERE 30600 VAUVERT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
EOLE MOBILITE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vauvert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/1984
Siret
33064949200015
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
38 AV ROBERT GOURDON
30600 , VAUVERT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PROLONGATION RTE DE NIMES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/09/1984
Siret
33064949200023
Code APE
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
organisation de voyages ou de sejours individuels ou collectifs
Adresse
958 AV 958 Avenue Ampère
30600 , Vauvert - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/036473
Date d'ajout
25/10/2021
Description
Modification relative aux dirigeants DESHOURS Luc-Guilhem Louis-Martial nom d'usage : DESHOURS Luc-Guilhem n'est plus gérant GAILLARD Patrick nom d'usage : GAILLARD Patrick n'est plus gérant Société par actions simplifiée EOLE MOBILITE devient président à compter du 20/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/036473
Date d'ajout
25/10/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 20/10/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).