Entreprise : SARL LA CIOCIARA - SIREN 330 642 273
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2023)
Dénomination
SARL LA CIOCIARA
SIREN (siège)
330 642 273
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1991
Fermeture de l'établissement - 33064227300024
- Date d'effet de la fermeture : 03/05/1991
Date de fin de la personne morale
08/09/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
PL DE L EGLISE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANTY PHILIPPE PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/05/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/10/1984
Siret
33064227300024
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Restaurant bar
Adresse
PL PLACE DE L'EGLISE
94400 , Vitry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3470
Date d'ajout
13/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 13/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
117612
Date d'ajout
13/10/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
910
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/09/1993
Description
Jugement du 23 09 1993 (Aff : 92/126) Clôture pour insuffisance d'actif Juge cré : m Duhamel - liquidateur : me Pellegrini
Numéro d'observation
88609
Date d'ajout
13/02/1992
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp 100071/92 Jugement du 13.02.1992 N° 126/92 Cessation des paiements en date du 01.05.1991 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M. Duhamel - juge suppléant : m. Coulanges Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
78082
Date d'ajout
04/02/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements le 4 Février 1992 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
2650
Date d'ajout
20/09/1991
Description
Radiation d'office par suite de transfert du siège à Nanterre Rc : 91b4105 Le Du 07 06 1991
Numéro d'observation
77178
Date d'ajout
09/09/1991
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
10116
Date d'ajout
09/01/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 26.10.1990
Numéro d'observation
10116
Date d'ajout
09/01/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 26.10.1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).