Entreprise : SARL LE BLE NOIR - SIREN 330 619 222
Identité
Dénomination
SARL LE BLE NOIR
SIREN (siège)
330 619 222
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1984
Date de fin de la personne morale
22/11/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
GRANDE RUE 22750 SAINT-JACUT-DE-LA-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARANT SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Saint-Maur-des-fosses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1984
Siret
33061922200012
Code APE
6701
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Restaurant - crêperie
Adresse
Grande rue
22750 , Saint-Jacut-de-la Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9483
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Radiation du RCS le 19/12/2018 avec effet au 19/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
266
Date d'ajout
14/02/1992
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 02/04/91
Numéro d'observation
676
Date d'ajout
22/06/1989
Description
Capital social porte à 50 000 F (mise en conformité avec la loi du 01/03/84 à compter du 27/02/89 Pv age du 27/02/89 - dépôt actes au greffe de commerce Dinan le 22/05/89 Nè 218/89
Numéro d'observation
683
Date d'ajout
27/08/1987
Description
Démission de m Eric Pardisi gérant nomination d'un nouveau gérant : M garant serge ne le 21/01/56 à Issy-les-Moulineaux 92 Nat F. 57, bd de corneille à st-Maur des fosses 94100 Pv AGO et age du 10/06/87 - le petit bleu des côtes-du-Nord du 27/06/87 dépôt actes au greffe de commerce de Dinan le 27/08/87 nè370/87 à compter du 10/06/87
Numéro d'observation
575
Date d'ajout
10/06/1985
Description
Changement de gérant : Ancien gérant ; Mme Rault Anne-Sophie nouveau gérant : M Eric Paradisi né le 02/01/63 à st-Maur des fosses (val-de-Marne) Nat F. 7, rue de la varenne st-hilaire 94210 Pv AGO du 07/01/85 - petit bleu des côtes-du-Nord du 09/03/85 dépôt actes au greffe de commerce de Dinan le 10/06/85 nèàü212/85 à compter du 01/01/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).