Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS LAURENCE LEMAIRE ET DOMINIQUE TEISSEDRE - SIREN 330 575 499
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS LAURENCE LEMAIRE ET DOMINIQUE TEISSEDRE
Sigle
SCM DES DOCTEURS LEMAIRE TEISSEDRE
SIREN (siège)
330 575 499
Date d'immatriculation au RNE
12/09/1984
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 33057549900018
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1996
Date de fin de la personne morale
11/09/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
6860.21 EUR
Adresse du siège
1 RUE FAVIERE 03310 NERIS-LES-BAINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA RESIDENCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEISSEDRE DOMINIQUE , JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Montluçon
Nom, Prénom(s)
FLEURY LAURENCE , CATHERINE , JEANNE
Nom d'usage
LEMAIRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Néris-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
33057549900026
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
1 RUE FAVIERE
03310 , NERIS-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA RESIDENCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/1984
Siret
33057549900018
Code APE
851C
Adresse
46 RUE DESSERVIERS
03310 , NERIS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/2022
Description
Dissolution à compter du 25/10/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/10/2022, siège de la liquidation : 1 Rue Faviere "la Résidence" 03310 Néris-les-Bains, parution de la publicité légale : L'Aurore du Bourbonnais paru le 04/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
316
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/01/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/01/2006
Description
Départ de co-gérant(s) - Départ d'un Co-Gerant associé : Mme Vial Annie - Changement de dénomination sociale : Ancienne dénomination sociale : Société civile de moyens des docteurs Laurence Lemaire Dominique Teissedre et Annie Vial Nouvelle dénomination sociale : Société civile de moyens des docteurs Laurence Lemaire et Dominique Teissedre - Modification du sigle : Ancien sigle : Scm des docteurs Lemaire Teissedre Vial Nouveau sigle : Scm des docteurs Lemaire Teissedre - Modification du domicile personnel des Co-Gerants : Ancien domicile de Mr Teissedre Dominique Co-Gerant associé : 46 rue Boisrot Desserviers 03310 Neris les bains Nouveau domicile personnel de Mr Teissedre Dominique : 72 avenue Claude Debussy 03100 Montluçon Ancien domicile personnel de MME Lemaire Laurence Co-Gerante associée : Le bourg 03170 Chamblet Nouveau domicile personnel de MME Lemaire Laurence : 22 rue du stade 03310 Neris les bains Date d'effet : 01/04/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 45 000.00 FRF nouveau montant : 6 860.21 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).