Entreprise : GAEC DE LA FORET VIAUD - SIREN 330 557 075
Identité
Dénomination
GAEC DE LA FORET VIAUD
SIREN (siège)
330 557 075
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1984
Dissolution
Date de fin de la personne morale
24/09/2004
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
115861.25 EUR
Adresse du siège
LA FORET VIAUD 03230 PARAY-LE-FRESIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOLLET GILLES , ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
LA CHAPELLE AUX CHASSES
Nom, Prénom(s)
GILBERT YOLANDE
Nom d'usage
DOLLET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
PARAY LE FRESIL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1984
Siret
33055707500018
Code APE
013Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A SA DISPOSITION PAR LES ASSOCIES ACHETES OU PRIS A BAIL PAR LE GROUPEMENT
Adresse
LA FORET VIAUD
03230 , CHEVAGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARAY LE FRESIL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
369
Date d'ajout
19/03/2001
Description
MME DOLLET NEE GILBERT YOLANDE,ASSOCIEE CO-GERANTE A CEDE LA TOTALITE DE SES PARTS ET DROITS SOCIAUX A MR DOLLET GILLES,ASSOCIE CO-GERANT AVEC EFFET AU 31/12/2000 REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES ENTRE LES MAINS DE L'ASSOCIE UNIQUE, MR DOLLET GILLES DISSOLUTION ANTICIPEE DU GAEC SANS LIQUIDATION,NI PARTAGE JOURNAL PUBLICATEUR : LE BOURBONNAIS RURAL DU 09/03/2001 Date d'effet : 31/12/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : NUMERO SIRET COMPLET : 330 557 075 00018 CODE NAF : 013Z LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 760 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 115 861.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).