Entreprise : SCI DES ROQUETTES - SIREN 330 533 530
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2019)
Dénomination
SCI DES ROQUETTES
SIREN (siège)
330 533 530
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1984
Fermeture de l'établissement - 33053353000011
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2019
Date de fin de la personne morale
02/10/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE MONTFIQUET 50580 PORT-BAIL-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPREZ MARIE-FRANCE , JULIETTE , SIMONNE
Nom d'usage
VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Saint-Laurent-les-Tours
Nom, Prénom(s)
DESPREZ ARMELLE , MARIE , ELISABETH
Nom d'usage
CASSIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Argentonnay
Nom, Prénom(s)
DESPREZ CLARISSE , MARIE , EMMANUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/08/1984
Siret
33053353000011
Enseigne
SCI DES ROQUETTES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la propriété de tous terrains à bâtir en vue de leur division par lots et de la revente de ces lots en l'état
Adresse
le Montfiquet
50580 , PORT-BAIL-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Portbail
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2441
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Radiation du RCS le 29/07/2019 avec effet au 31/05/2019 L'agriculteur normand en date du 08/08/2019 - PV AGO en date du 14/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2360
Date d'ajout
17/07/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/05/2019 Liquidateur : VINCENT Marie-France, Juliette, Simonne Le siège de la liquidation est fixé à : 28 impasse Sagnes 46400 Saint-Laurent-les-Tours AGE du 31/05/2019. Journal d'annonces légales : L'agriculteur normand en date du 11/07/2019
Numéro d'observation
517
Date d'ajout
12/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/02/2014 : Partant : DESPREZ Simonne, Gérant - Nouveau : VINCENT Marie-France, Juliette, Simonne, Gérant, Associé - Nouveau : CASSIN Armelle, Marie, Elisabeth, Associé - Nouveau : DESPREZ Clarisse, Marie, Emmanuelle, Associé - l'agriculteur normand du 20/03/2014 - PV AGO du 20/02/2014
Numéro d'observation
2469
Date d'ajout
29/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/05/2010 : Partant : DESPREZ Emile, Gérant(e) (décédé le 23 mai 2010) Nouveau : DESPREZ Simonne, Gérant(e) -La Gazette de la Manche du 24/11/2010 - PV AGO du 29/05/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).