Entreprise : SCI LES FALAISES - SIREN 330 516 519
Identité
Dénomination
SCI LES FALAISES
Sigle
SCI LES FALAISES
SIREN (siège)
330 516 519
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1984
Début d’activité
28/02/2023
Date de fin de la personne morale
29/08/2034
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, propriété, aliénation, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
231722.51 EUR
Adresse du siège
530 RUE DU DOCTEUR DUVRAC 27310 BOURG-ACHARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL DU ROUMOIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERIER DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Caumont
Dénomination
PERTUIS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pont-Audemer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2023
Siret
33051651900031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
530 RUE DU DOCTEUR DUVRAC
27310 , BOURG-ACHARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL DU ROUMOIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1984
Siret
33051651900015
Code APE
702C
Adresse
3 COTE DE LA PIERRE
27500 , PONT-AUDEMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/10/2004
Siret
33051651900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE BERNAY
27500 , PONT-AUDEMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F04/001883
Date d'ajout
30/11/2004
Description
Transfert du siège social et principal éts de Pont-Audemer (27500) 3 Côte de la Pierre à Pont-Audemer (27500) route de Bernay, sans maintien d'activité à l'ancienne adresse - Nomination de Mr Dominique PERIER demeurant à Bas Caumont (27310) 87 Quai de Seine en qualité de gérant de la société, en remplacement de Mr Raphaël DELAHAYE démissionnaire Date d'effet : 31/10/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 520 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 231 722.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).