Entreprise : GROUP FORESTIER LA PRADE - SIREN 330 501 719
Identité
Dénomination
GROUP FORESTIER LA PRADE
SIREN (siège)
330 501 719
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1984
Début d’activité
10/08/1984
Date de fin de la personne morale
09/08/2083
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
MONTREDON 48190 CUBIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cubières
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHYSEL ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
GHYSEL ETIENNE , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Hem
Nom, Prénom(s)
GHYSEL JEAN-LUC , ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Ventabren
Nom, Prénom(s)
GHYSEL SABINE , MARIE , JACQUELINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Genech
Nom, Prénom(s)
GHYSEL MARIE-HELENE , ALICE
Nom d'usage
LAPORTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/1984
Siret
33050171900018
Nom commercial
GROUPEMENT FORESTIER LA PRADE
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Constitution, amélioration, équipement, gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers
Autres Activités
Constitution, amélioration, équipement, gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers
Adresse
MONTREDON
48190 , CUBIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cubières
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1249
Date d'ajout
07/10/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 11/12/2007 : Partant : SCHLEMMER Henri, Fernand, René, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
390
Date d'ajout
27/03/2015
Description
Régularisation des associés depuis l'origine, le 26/06/1963 : GHYSEL Michel Paul Pierre, Gérant et Associé indéfiniment responsable GHYSEL Albert, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 30/11/1971 : Nouveau : SCHLEMMER Henri, Fernand, René, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux associés à compter du 03/01/2006 : Partant : GHYSEL Michel Paul Pierre, Gérant Associé indéfiniment responsable Nouveau : GHYSEL Jean-Luc, Albert, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GHYSEL Etienne, André, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAPORTE Marie-Hélène, Alice, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GHYSEL Sabine Marie Jacqueline, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/05/2007 : Modifié : GHYSEL Sabine Marie Jacqueline, Associée indéfiniment responsable devient Gérante Associée indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).