Entreprise : SOLEIL CARAIBE - SIREN 330 465 105
Identité
Dénomination
SOLEIL CARAIBE
SIREN (siège)
330 465 105
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1984
Début d’activité
02/04/1998
Date de fin de la personne morale
25/03/2113
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Dans l'île de Saint-Barthélemy, la création et l'exploitation d'une entreprise de location de voitures sans chauffeur, de tous véhicules de tourisme, de tous cycles et cyclomoteurs.
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD AEROPORT DE ST-BARTHELEMY 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL 8 GUSTAVIA III
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORET JEAN-CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/1998
Siret
33046510500022
Code APE
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
LD AEROPORT DE ST-BARTHELEMY
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL 8 GUSTAVIA III
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1984
Siret
33046510500014
Code APE
711Z
Adresse
GRANDE SALINE
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
976
Date d'ajout
07/04/2008
Description
Changement de gérantAncien gérant partant mme Ledee Magras YvetteNouveau gérant Mr Magras SydneyPublication dans le journal le probant en date du 11/09/2007Date d'effet : 31/08/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1494
Date d'ajout
29/05/1998
Description
Transfert du siège socialde grande saline - Saint-Barthélemy Au local 8 aéroport de st-barth/Gustavia III - 97133 Saint/Bazrthelemy à compter du 02.04.98 nomination de mme Yvette Rose Magras aux fonctions de gérant, en remplacement de Mr germain Ledee, démissionnaire, à compter du 01.01.98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).