Entreprise : TRANSP DEMENAGEMENT DU MULTIEN - SIREN 330 405 614
Identité
Dénomination
TRANSP DEMENAGEMENT DU MULTIEN
SIREN (siège)
330 405 614
Date d'immatriculation au RNE
04/09/1984
Date de fin de la personne morale
03/09/2083
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
60620 REEZ-FOSSE-MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NATALI DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Villepinte
Nom, Prénom(s)
RIQUET BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1927
Commune de résidence
Réez-Fosse-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/07/1984
Siret
33040561400018
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports routiers, services de transports publics de marchandises, commissionnaire de transports, déménagement, loca tion de véhicules de transports.
Adresse
60620 , Réez-Fosse-Martin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
24/12/1998
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 26/11/1998 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/10/1995
Description
: Ce même jugement autorise dans le cadre de la liquidation judiciaire la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 30/11/1995.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/10/1995
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de SENLIS du 19/10/1995 prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Juge Commissaire : M VERNET Jacques Liquidateur : SCP SCP LEBLANC LEHERICY 105 Rue Henri Pauquet 60100 CREIL
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/09/1984
Description
: Jugement en date du 15 MARS 1990: redressement judiciaire.Juge commissaire Monsieur JEGO. Représentant des créanciers Me LE HERICY 105 rue H Pauquet CREIL. Jugement en date du 19.4.90 Poursuite de l'ac- tivité pour deux mois. Jugement en date du 21.6.90 Poursuite de l'acti- tivité pour 4 mois. Jugement en date du 18.10.90 Le Tribunal a arrété le plan de redressement organisant la continua- tion de la société. A dit que le fonds de com- merce ne pourrait etre aliéné sans l'autorisation du Tribunal. A fixé la durée du plan à 9 ans. A désigné Me LEHERICY commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/09/1984
Description
Historique des observations depuis le 04/09/1984 : Nom commercial : LES TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS DU MULTIEN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 30/11/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).