Entreprise : PIERRE DE LUCE - SIREN 330 403 262
Identité
Dénomination
PIERRE DE LUCE
SIREN (siège)
330 403 262
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1984
Date de fin de la personne morale
02/09/2034
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
21700 VILLARS-FONTAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURTOURAULT REMY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
DIJON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1984
Siret
33040326200018
Enseigne
SARL PIERRE DE LUCE
Code APE
5708
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMERCE DE VINS ET SPIRITUEUX
Adresse
21700 , VILLARS-FONTAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLARS FONTAINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
215
Date d'ajout
11/09/1991
Description
EN DATE DU 04.09.1991 JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL PIERRE DE LUCE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF A COMPTER DU 04.09.1991.
Numéro d'observation
142
Date d'ajout
13/06/1990
Description
EN DATE DU 06.06.1990, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL PIERRE DE LUCE A CONFIRME MONSIEUR PIERRE PALE COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME MAITRE JEAN JACQUES DESLORIEUX COMME MANDATAIRE-LIQUIDATEUR. A COMPTER DU 06.06.1990 (DECLARATION D'OFFICE)
Numéro d'observation
111
Date d'ajout
11/05/1990
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 02.05.1990 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NUITS ST GEORGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE LA SARL PIERRE DE LUCE, A NOMME MONSIEUR PIERRE PALE COMME JUGE-COMMISSAIRE ET MAITRE JEAN JACQUES DESLORIEUX DEMEURANT A GIVRY, 44 RUE DE LA REPUBLIQUE COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A FIXE AU 13.04.1990 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. A COMPTER DU 02.05.1990 (DECLARATION D'OFFICE)
Numéro d'observation
277
Date d'ajout
20/12/1989
Description
DISSOLUTION DE LA SOCIETE, NOMINTION D'UN LIQUIDATEUR : MR BOURTOURAULT REMY, DOMICILIE : 11 RUE DES BONS ENFANTS, 21000 DIJON. FIXATION DU SIEGE DE LA LIQUIDATION : 20 PLACE DE LA REPUBLIQUE 21000 DIJON (CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 01.10.1989. (SUPPRESSION DU FONDS) A COMPTER DU 01.10.1989. (P.V. DE L'A.G.E. DU 01.10.1989)
Numéro d'observation
216
Date d'ajout
21/11/1986
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NUITS SAINT GEORGES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).