Entreprise : SOCIETE CIVILE PREMS - SIREN 330 394 578
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE PREMS
SIREN (siège)
330 394 578
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2017
Début d’activité
11/08/1989
Date de fin de la personne morale
29/02/2044
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition la gestion et l'utilisation non commerciale des biens meubles et immeubles destinés à devenir la propriété commune des membres de la société
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
LE GREO 56610 ARRADON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHY EMMANUELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
La baule Escoublac
Nom, Prénom(s)
BERTHY STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Baden
Nom, Prénom(s)
BERTHY MADELEINE-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Paris 04
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/08/1989
Siret
33039457800026
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition la gestion et l'utilisation non commerciale des biens meubles et immeubles destinés à devenir la propriété commune des membres de la société
Adresse
LE GREO
56610 , ARRADON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/1984
Siret
33039457800018
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE BEAUJON
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1350
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Transfert du siège social de l'établissement principal à compter du 11/08/1989 : Ancienne adresse : 34 rue Beaujon 75008 Paris Nouvelle adresse : Le Greo 56610 Arradon Augmentation de capital à compter du 05/06/1993 Ancien : 3 048,98 EUR Nouveau : 4 573,47 EUR Modification relative aux associés à compter du 05/06/1993 : Nouveau : BERTHY Madeleine-Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BERTHY Stéphane, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BERTHY Emmanuelle, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).