Entreprise : CUMA DE LA SOUMANAISE - SIREN 330 365 818
Identité
Dénomination
CUMA DE LA SOUMANAISE
SIREN (siège)
330 365 818
Date d'immatriculation au RNE
03/09/1984
Début d’activité
03/09/1984
Date de fin de la personne morale
02/09/2034
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
577.78 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23600 SOUMANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIESSE PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
BUSSONNAIS FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
CHASSAGNE GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Verneiges
Nom, Prénom(s)
CHATELAIN FABIENNE
Nom d'usage
AUTOUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Lavaufranche
Nom, Prénom(s)
CHEMINET VICTOR
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2000
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
DUCHIER JULIEN
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
LAFOND MAX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Soumans
Nom, Prénom(s)
PRIOT NATHALIE
Nom d'usage
LARPIN
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Soumans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/1984
Siret
33036581800013
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation agricole
Adresse
MAIRIE
23600 , SOUMANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
772
Date d'ajout
27/05/2005
Description
ANCIEN PRESIDENT : MR LAFOND GUY NOUVEAU PRESIDENT : MR DUTHEIL BERNARD Date d'effet : 21/04/2005 Date d'effet : 21/04/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
549
Date d'ajout
28/04/1999
Description
ANCIEN TRESORIER : MR BOUCHER PIERRE NOUVEAU TRESORIER : MR GOUTTENOIRE JEAN CLAUDE A COMPTER DU 27 JANVIER 1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 790.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 577.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).