Entreprise : CUMA D'ARON - SIREN 330 355 884
Identité
Dénomination
CUMA D'ARON
SIREN (siège)
330 355 884
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
28/06/1984
Date de fin de la personne morale
06/06/2083
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
MAIRIE 53440 ARON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROUARD FLORIAN , ROLAND , VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Jublains
Nom, Prénom(s)
FORET PASCAL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Aron
Nom, Prénom(s)
FORET GILLES , ALEXANDRE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Aron
Nom, Prénom(s)
GANDON SEBASTIEN , JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Marcille-la-Ville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1984
Siret
33035588400025
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole en commun
Adresse
MAIRIE
53440 , ARON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/1984
Siret
33035588400017
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
LD LE GRAND MESSE
53440 , ARON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3339
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/02/2018 : Partant : CHEMINEAU Nicolas, Secrétaire Partant : GUESNE Jérôme, Trésorier Partant : MARTINEAU Laurent, Président Nouveau : FORET Gilles, Alexandre, Georges, Président Nouveau : GANDON Sébastien, Jérôme, Trésorier Nouveau : DROUARD Florian, Roland, Vincent, Secrétaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).