Entreprise : GIE SUD EXPERTISE - SIREN 330 328 030
Identité
(Entreprise radiée le 13/03/2018)
Dénomination
GIE SUD EXPERTISE
SIREN (siège)
330 328 030
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1984
Fermeture de l'établissement - 33032803000029
- Date d'effet de la fermeture : 22/12/2017
Date de fin de la personne morale
13/11/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1520 EUR
Adresse du siège
8 RUE FARADAY 64140 BILLERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE LA LINIERE
BP 363
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VILLEGA FRANCOIS , JEAN-MARIE-PIERRE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
ROY JEAN-MARC
Qualité
Membre, Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
CAZABAN FRANCIS , JEAN-JOSEPH
Qualité
Liquidateur, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Morlaàs
Nom, Prénom(s)
PERRIN PATRICK , RAYMOND , ELIE , MARCIAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Pau
Dénomination
CABINET FRANCIS CAZABAN ASSOCIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Billère
Dénomination
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/1989
Siret
33032803000029
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
8 RUE FARADAY
64140 , BILLERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DE LA LINIERE
BP 363
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2238
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Radiation du RCS le 13/03/2018 avec effet au 22/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2058
Date d'ajout
08/03/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 22/12/2017 Liquidateur : CAZABAN Francis Jean-Joseph Le siège de la liquidation est fixé à : 8 rue Faraday - ZI la Linière 64141 Billère Cedex Cessation d'activité à compter du 22/12/2017 Suppression de l'établissement principal situé 8 rue Faraday - ZI la Linière, 64141 Billère Cedex à compter du 22/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).